4. mai 2015Preben Uldall Meinecke-Søes forlater styretMENTORLINK ApSPreben Uldall Meinecke-Søes forlater styret for MENTORLINK ApS etter en periode på 4 måneder.Se mere
30. desember 2014StiftelseMENTORLINK ApSMENTORLINK ApS stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Preben Uldall Meinecke-Søes er medlem av styret.Se mere
23. mai 2012Preben Uldall Meinecke-Søes forlater ledelsenDALGAS BOULEVARD 153 ApSPreben Uldall Meinecke-Søes forlater ledelsen for DALGAS BOULEVARD 153 ApS etter en periode på 9 år.Se mere
29. desember 2011Preben Uldall Meinecke-Søes forlater styretASSOCIATES HOLDING ApSPreben Uldall Meinecke-Søes forlater styret for ASSOCIATES HOLDING ApS etter en periode på 11 år.Se mere
26. juli 2011Regnskap for 2010 offentligjortASSOCIATES HOLDING ApSASSOCIATES HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Preben Uldall Meinecke-Søes er medlem av styret.Se mere
22. juli 2011Preben Uldall Meinecke-Søes forlater styretPRINT ASSOCIATES A/SPreben Uldall Meinecke-Søes forlater styret for PRINT ASSOCIATES A/S etter en periode på 5 måneder.Se mere
19. juli 2011Michael Mathiesen forlater styretPRINT ASSOCIATES A/SMichael Mathiesen forlater styret for PRINT ASSOCIATES A/S etter en periode på 5 måneder. Preben Uldall Meinecke-Søes er fortsatt styremedlem.Se mere
15. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortDALGAS BOULEVARD 153 ApSDALGAS BOULEVARD 153 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Preben Uldall Meinecke-Søes er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2011Preben Uldall Meinecke-Søes blir med i styretPRINT ASSOCIATES A/SPreben Uldall Meinecke-Søes blir med i styret for PRINT ASSOCIATES A/S.Se mere
17. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortASSOCIATES HOLDING ApSASSOCIATES HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Preben Uldall Meinecke-Søes er medlem av styret.Se mere
8. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortDALGAS BOULEVARD 153 ApSDALGAS BOULEVARD 153 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Preben Uldall Meinecke-Søes er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortASSOCIATES HOLDING ApSASSOCIATES HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Preben Uldall Meinecke-Søes er medlem av styret.Se mere
5. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortDALGAS BOULEVARD 153 ApSDALGAS BOULEVARD 153 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Preben Uldall Meinecke-Søes er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2008Regnskap for 2007 offentligjortDALGAS BOULEVARD 153 ApSDALGAS BOULEVARD 153 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Preben Uldall Meinecke-Søes er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortASSOCIATES HOLDING ApSASSOCIATES HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Preben Uldall Meinecke-Søes er medlem av styret.Se mere
6. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortASSOCIATES HOLDING ApSASSOCIATES HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Preben Uldall Meinecke-Søes er medlem av styret.Se mere
6. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortDALGAS BOULEVARD 153 ApSDALGAS BOULEVARD 153 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Preben Uldall Meinecke-Søes er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortASSOCIATES HOLDING ApSASSOCIATES HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Preben Uldall Meinecke-Søes er medlem av styret.Se mere
8. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortDALGAS BOULEVARD 153 ApSDALGAS BOULEVARD 153 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Preben Uldall Meinecke-Søes er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortASSOCIATES HOLDING ApSASSOCIATES HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Preben Uldall Meinecke-Søes er medlem av styret.Se mere