26. aprilMohat Bashir Yussuf blir med i styretAARHUS FESTUGE FONDMohat Bashir Yussuf blir med i styret for AARHUS FESTUGE FOND. Rabih Ali Azad-Ahmad er fortsatt styremedlem.Se mere
8. marsUnderskudd på DKK 424.249 AARHUS FESTUGE FONDAARHUS FESTUGE FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rabih Ali Azad-Ahmad er medlem av styret.Se mere
23. november 2023 · vores-tilst.dkNye virksomheder i Tilst i sidste månedRegler & Råd ApS tilhører branchen Juridisk bistand og er ejet samt ledet af Rabih Ali Azad-Ahmad. Les artikkel
29. oktober 2023StiftelseRegler & Råd ApSRegler & Råd ApS stiftes i bransjen juridisk bistand. Rabih Ali Azad-Ahmad er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. juni 2023Marion Vick blir med i styretAARHUS FESTUGE FONDMarion Vick blir med i styret for AARHUS FESTUGE FOND. Rabih Ali Azad-Ahmad er fortsatt styremedlem.Se mere
13. mars 2023Overskudd på DKK 2,2 mio.AARHUS FESTUGE FONDAARHUS FESTUGE FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rabih Ali Azad-Ahmad er medlem av styret.Se mere
24. februar 2023Puk Frederikke Qvortrup Bianchi forlater styretAARHUS FESTUGE FONDPuk Frederikke Qvortrup Bianchi forlater styret for AARHUS FESTUGE FOND etter en periode på 2 år. Rabih Ali Azad-Ahmad er fortsatt styremedlem.Se mere
28. oktober 2022Claus Thure Hastrup blir med i styretAARHUS FESTUGE FONDClaus Thure Hastrup blir med i styret for AARHUS FESTUGE FOND. Rabih Ali Azad-Ahmad er fortsatt styremedlem.Se mere
3. oktober 2022Laura Bolther Bryhl forlater styretAARHUS FESTUGE FONDLaura Bolther Bryhl forlater styret for AARHUS FESTUGE FOND etter en periode på 7 måneder. Rabih Ali Azad-Ahmad er fortsatt styremedlem.Se mere
3. mai 2022Nina Carlslund blir med i styretAARHUS FESTUGE FONDNina Carlslund blir med i styret for AARHUS FESTUGE FOND. Rabih Ali Azad-Ahmad er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mars 2022Marc Perera Christensen forlater styretAARHUS FESTUGE FONDMarc Perera Christensen forlater styret for AARHUS FESTUGE FOND etter en periode på 2 år. Rabih Ali Azad-Ahmad er fortsatt styremedlem.Se mere
17. mars 2022Overskudd på DKK 1,0 mio.AARHUS FESTUGE FONDAARHUS FESTUGE FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Rabih Ali Azad-Ahmad er medlem av styret.Se mere
22. februar 2022Laura Bolther Bryhl blir med i styretAARHUS FESTUGE FONDLaura Bolther Bryhl blir med i styret for AARHUS FESTUGE FOND. Rabih Ali Azad-Ahmad er fortsatt styremedlem.Se mere
10. desember 2021Steen Bording Andersen forlater styretAARHUS FESTUGE FONDSteen Bording Andersen forlater styret for AARHUS FESTUGE FOND etter en periode på 8 år. Rabih Ali Azad-Ahmad er fortsatt styremedlem.Se mere
15. mars 2021Overskudd på DKK 377.945 AARHUS FESTUGE FONDAARHUS FESTUGE FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Rabih Ali Azad-Ahmad er medlem av styret.Se mere
26. februar 2021Puk Frederikke Qvortrup Bianchi blir med i styretAARHUS FESTUGE FONDPuk Frederikke Qvortrup Bianchi erstatter Jette Gejl Kristensen i styret for AARHUS FESTUGE FOND etter en periode på 6 år. Rabih Ali Azad-Ahmad er fortsatt styremedlem.Se mere
16. juni 2020Overskudd på DKK 592.843 AARHUS FESTUGE FONDAARHUS FESTUGE FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Rabih Ali Azad-Ahmad er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2019Marc Perera Christensen blir med i styretAARHUS FESTUGE FONDMarc Perera Christensen erstatter Heine Bach i styret for AARHUS FESTUGE FOND etter en periode på 7 år. Rabih Ali Azad-Ahmad er fortsatt styremedlem.Se mere
13. mars 2019Regnskap for 2018 offentligjortAARHUS FESTUGE FONDAARHUS FESTUGE FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Rabih Ali Azad-Ahmad er medlem av styret.Se mere