30. desember 2023Underskudd på DKK 1.703 Renters Rente ApSRenters Rente ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Rafael Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2023Overskudd på DKK 2.905 RH Ventures ApSRH Ventures ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Rafael Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2023Overskudd på DKK 18.138 Black Monday ApSBlack Monday ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Rafael Hougaard eier 25% av virksomheten.Se mere
2. januar 2023Underskudd på DKK 68.606 RH Ventures ApSRH Ventures ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Rafael Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2022Underskudd på DKK 15.703 Renters Rente ApSRenters Rente ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. mars 2021 til 30. juni. Rafael Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 2022Underskudd på DKK 240.894 Black Monday ApSBlack Monday ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Rafael Hougaard eier 25% av virksomheten.Se mere
30. november 2021Overskudd på DKK 49.060 RH Ventures ApSRH Ventures ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Rafael Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2021Overskudd på DKK 196.249 Black Monday ApSBlack Monday ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Rafael Hougaard eier 25% av virksomheten.Se mere
16. mai 2021AdresseendringRenters Rente ApSRenters Rente ApS flytter fra Brønshøj til København S. Rafael Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2021StiftelseRenters Rente ApSRenters Rente ApS stiftes i bransjen webportaler. Rafael Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
8. januar 2021Mie Hilfling Petersen blir ny styrelederBlack Monday ApSMie Hilfling Petersen erstatter Asmus Løvdahl Hansen som styreleder hos Black Monday ApS etter en periode på 1 år. Rafael Hougaard eier 25% av virksomheten.Se mere
29. november 2020Overskudd på DKK 4.424 RH Ventures ApSRH Ventures ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. november 2019 til 30. juni. Rafael Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2020Overskudd på DKK 31.406 Black Monday ApSBlack Monday ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. november 2019 til 30. juni. Rafael Hougaard eier 25% av virksomheten.Se mere
28. juli 2020AdresseendringRH Ventures ApSRH Ventures ApS flytter fra Frederiksberg til København Ø. Rafael Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2019StiftelseBlack Monday ApSBlack Monday ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Rafael Hougaard eier 25% av virksomheten.Se mere
19. november 2019StiftelseRH Ventures ApSRH Ventures ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Rafael Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2016Rafael Hougaard forlater styretFESTIVALGEAR ApSRafael Hougaard forlater styret for FESTIVALGEAR ApS etter en periode på 2 år.Se mere
20. juni 2016Rafael Hougaard forlater styretONE EVENT ApSRafael Hougaard forlater styret for ONE EVENT ApS etter en periode på 2 år.Se mere
20. juni 2016Rafael Hougaard forlater ledelsenONE EVENT ApSRafael Hougaard forlater ledelsen for ONE EVENT ApS etter en periode på 5 år.Se mere
20. juni 2016Rafael Hougaard forlater ledelsenFESTIVALGEAR ApSRafael Hougaard forlater ledelsen for FESTIVALGEAR ApS etter en periode på 2 år.Se mere