1. juliRafal Kucharek Damgaard blir med i styretPlantas Investment A/SRafal Kucharek Damgaard blir med i styret for Plantas Investment A/S.Se mere
1. juliGudmund Baustad forlater ledelsenPlantas Investment A/SGudmund Baustad forlater ledelsen for Plantas Investment A/S etter en periode på 5 år. Rafal Kucharek Damgaard er medlem av styret.Se mere
1. juliMorten Honoré blir adm. direktørPlantas Investment A/SMorten Honoré blir adm. direktør i Plantas Investment A/S. Rafal Kucharek Damgaard er medlem av styret.Se mere
1. juliEndring i eierkretsenPlantas Investment A/S3 nye personer registrert som reelle eier av Plantas Investment A/S. Rafal Kucharek Damgaard er medlem av styret.Se mere
1. juliNytt navn: Plantas Investment A/SA/S BLOMSTERRINGEN ENGROS DANMARKA/S BLOMSTERRINGEN ENGROS DANMARK skifter navn til Plantas Investment A/S. Rafal Kucharek Damgaard er medlem av styret.Se mere
1. aprilRafal Kucharek Damgaard blir med i ledelsenEUROFLORA, DENMARK A/SRafal Kucharek Damgaard blir med i ledelsen for EUROFLORA, DENMARK A/S.Se mere
1. aprilRafal Kucharek Damgaard blir med i ledelsenPlantas Group Holding A/SRafal Kucharek Damgaard blir med i ledelsen for Plantas Group Holding A/S.Se mere
1. aprilRafal Kucharek Damgaard blir med i ledelsenFLORA SERVICE DANMARK A/SRafal Kucharek Damgaard blir med i ledelsen for FLORA SERVICE DANMARK A/S.Se mere
1. aprilRafal Kucharek Damgaard blir med i ledelsenPLANTAS GROUP A/SRafal Kucharek Damgaard blir med i ledelsen for PLANTAS GROUP A/S.Se mere
1. aprilRafal Kucharek Damgaard blir med i ledelsenPROFLORA A/SRafal Kucharek Damgaard blir med i ledelsen for PROFLORA A/S.Se mere
1. aprilRafal Kucharek Damgaard blir med i ledelsenPlantas A/SRafal Kucharek Damgaard blir med i ledelsen for Plantas A/S.Se mere
29. november 2023 · retailnews.dkNyt fra bestyrelser og direktionerRafal Kucharek Damgaard er indtrådt I bestyrelsen hos Coze Aarhus A/S. Les artikkel
27. november 2023Underskudd på DKK 5,2 mio.Coze Aarhus A/SCoze Aarhus A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Rafal Kucharek Damgaard er medlem av styret.Se mere
16. november 2023Endring i eierkretsenCoze Aarhus A/SLena Trend øker sitt reelle eierskap av Coze Aarhus A/S. Rafal Kucharek Damgaard er medlem av styret.Se mere
1. mai 2023Joachim Trend Hansen blir med i ledelsenCoze Aarhus A/SJoachim Trend Hansen erstatter Jonas Bruun Nørgreen i ledelsen for Coze Aarhus A/S etter en periode på 5 år. Rafal Kucharek Damgaard er medlem av styret.Se mere
31. desember 2022Erstatning i styretCoze Aarhus A/S3 endringer i styret for Coze Aarhus A/S. Rafal Kucharek Damgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
31. desember 2022Lena Trend forlater ledelsenCoze Aarhus A/SLena Trend forlater ledelsen for Coze Aarhus A/S etter en periode på 17 år. Rafal Kucharek Damgaard er medlem av styret.Se mere
27. september 2022Regnskap for 2022 offentligjortCoze Aarhus A/SCoze Aarhus A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai til 30. juni. Rafal Kucharek Damgaard er medlem av styret.Se mere
27. juni 2022Overskudd på DKK 1,6 mio.Coze Aarhus A/SCoze Aarhus A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Rafal Kucharek Damgaard er medlem av styret.Se mere
1. april 2022AdresseendringCoze Aarhus A/SCoze Aarhus A/S flytter til ny adresse i Skødstrup. Rafal Kucharek Damgaard er medlem av styret.Se mere