3. juli 2023StiftelseCNK Teknik ApSCNK Teknik ApS stiftes i bransjen fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf. Ragna Christensen eier 100% av virksomheten.Se mere
15. juli 2022Endring i eierkretsenMORSØ STÅLBYG ApSRagna Christensen er ikke lenger registrert som reell eier av MORSØ STÅLBYG ApS.Se mere
11. juli 2022Overskudd på DKK 87.238 MORSØ STÅLBYG ApSMORSØ STÅLBYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ragna Christensen eier 100% av virksomheten.Se mere
7. juli 2021Overskudd på DKK 734.595 MORSØ STÅLBYG ApSMORSØ STÅLBYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ragna Christensen eier 100% av virksomheten.Se mere
10. juni 2020Overskudd på DKK 262.661 MORSØ STÅLBYG ApSMORSØ STÅLBYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Ragna Christensen eier 100% av virksomheten.Se mere
14. mai 2019Overskudd på DKK 623.432 MORSØ STÅLBYG ApSMORSØ STÅLBYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Ragna Christensen eier 100% av virksomheten.Se mere
5. juni 2018Overskudd på DKK 906 MORSØ STÅLBYG ApSMORSØ STÅLBYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Ragna Christensen eier 100% av virksomheten.Se mere
31. mai 2017Overskudd på DKK 1,3 mio.MORSØ STÅLBYG ApSMORSØ STÅLBYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Ragna Christensen eier 100% av virksomheten.Se mere
14. juni 2016Overskudd på DKK 622.488 MORSØ STÅLBYG ApSMORSØ STÅLBYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Ragna Christensen eier 100% av virksomheten.Se mere
11. juni 2015Overskudd på DKK 443.593 MORSØ STÅLBYG ApSMORSØ STÅLBYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Ragna Christensen eier 100% av virksomheten.Se mere
21. juni 2014Overskudd på DKK 846.631 MORSØ STÅLBYG ApSMORSØ STÅLBYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Ragna Christensen eier 100% av virksomheten.Se mere
26. juni 2013Underskudd på DKK 254.532 MORSØ STÅLBYG ApSMORSØ STÅLBYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. oktober 2011 til 31. desember 2012. Ragna Christensen eier 100% av virksomheten.Se mere
13. mai 2013Ragna Christensen forlater styretVKEEG AF 10. JANUAR 2012 A/SRagna Christensen forlater styret for VKEEG AF 10. JANUAR 2012 A/S etter en periode på 13 år.Se mere
13. januar 2012Nytt navn: MORSØ STÅLBYG ApSMORSØ NY STÅLBYG ApSMORSØ NY STÅLBYG ApS skifter navn til MORSØ STÅLBYG ApS. Ragna Christensen eier 100% av virksomheten.Se mere
13. januar 2012Ny status UNDER KONKURSVKEEG AF 10. JANUAR 2012 A/STidligere status: Normal. Ragna Christensen er medlem av styret.Se mere
10. januar 2012Nytt navn: VKEEG AF 10. JANUAR 2012 A/SMORSØ STÅLBYG A/SMORSØ STÅLBYG A/S skifter navn til VKEEG AF 10. JANUAR 2012 A/S. Ragna Christensen er medlem av styret.Se mere
12. oktober 2011StiftelseMORSØ NY STÅLBYG ApSMORSØ NY STÅLBYG ApS stiftes i bransjen fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf. Ragna Christensen eier 100% av virksomheten.Se mere
23. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortMORSØ STÅLBYG A/SMORSØ STÅLBYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Ragna Christensen er medlem av styret.Se mere
16. juli 2010AdresseendringMORSØ STÅLBYG A/SMORSØ STÅLBYG A/S flytter til ny adresse i Nykøbing M. Ragna Christensen er medlem av styret.Se mere
9. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortMORSØ STÅLBYG A/SMORSØ STÅLBYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Ragna Christensen er medlem av styret.Se mere