20. juni 2006Ragnar Bringert forlater styretSARDUS INTERNATIONAL A/SRagnar Bringert forlater styret for SARDUS INTERNATIONAL A/S etter en periode på 6 år.Se mere
20. juni 2006Per Strömberg blir ny styreleder3-STJERNET A/SPer Strömberg erstatter Ragnar Bringert som styreleder hos 3-STJERNET A/S etter en periode på 6 år.Se mere
28. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjort3-STJERNET A/S3-STJERNET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Ragnar Bringert er styreleder.Se mere
28. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortSARDUS INTERNATIONAL A/SSARDUS INTERNATIONAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Ragnar Bringert er styreleder.Se mere
13. juni 2005Jan Rohr Kristensen blir med i styret3-STJERNET A/SJan Rohr Kristensen erstatter Allan Hudecek i styret for 3-STJERNET A/S etter en periode på 3 år. Ragnar Bringert er fortsatt styreleder.Se mere
13. juni 2005Ny bransje: InvesteringsselskaberSARDUS INTERNATIONAL A/STidligere bransje: Uoplyst. Ragnar Bringert er styreleder.Se mere
13. april 2005Regnskap for 2004 offentligjort3-STJERNET A/S3-STJERNET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Ragnar Bringert er styreleder.Se mere
1. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortSARDUS INTERNATIONAL A/SSARDUS INTERNATIONAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Ragnar Bringert er styreleder.Se mere
16. april 2004Regnskap for 2003 offentligjort3-STJERNET A/S3-STJERNET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Ragnar Bringert er styreleder.Se mere
13. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortSARDUS INTERNATIONAL A/SSARDUS INTERNATIONAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Ragnar Bringert er styreleder.Se mere
9. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortSARDUS INTERNATIONAL A/SSARDUS INTERNATIONAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Ragnar Bringert er styreleder.Se mere
31. mars 2003Regnskap for 2002 offentligjort3-STJERNET A/S3-STJERNET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Ragnar Bringert er styreleder.Se mere
12. november 2002Allan Hudecek blir med i styret3-STJERNET A/SAllan Hudecek erstatter Poul Kjær Larsen i styret for 3-STJERNET A/S etter en periode på 2 år. Ragnar Bringert er fortsatt styreleder.Se mere
27. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjortSARDUS INTERNATIONAL A/SSARDUS INTERNATIONAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Ragnar Bringert er styreleder.Se mere
27. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjort3-STJERNET A/S3-STJERNET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Ragnar Bringert er styreleder.Se mere
19. juni 2001Lissie Ulsted Jensen forlater styret3-STJERNET A/SLissie Ulsted Jensen forlater styret for 3-STJERNET A/S etter en periode på 3 måneder. Ragnar Bringert er fortsatt styreleder.Se mere
31. mai 2001Kurt Møller forlater ledelsen3-STJERNET A/SKurt Møller forlater ledelsen for 3-STJERNET A/S etter en periode på 2 år. Ragnar Bringert er styreleder.Se mere
29. mars 2001Regnskap for 2000 offentligjort3-STJERNET A/S3-STJERNET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Ragnar Bringert er styreleder.Se mere
29. mars 2001Regnskap for 2000 offentligjortSARDUS INTERNATIONAL A/SSARDUS INTERNATIONAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Ragnar Bringert er styreleder.Se mere
20. mars 2001Erstatning i styret3-STJERNET A/S4 endringer i styret for 3-STJERNET A/S. Ragnar Bringert er fortsatt styreleder.Se mere