1. desember 2008Thomas Fisker blir med i styretDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/SThomas Fisker erstatter Ralph Nylander i styret for DANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/S etter en periode på 25 år.Se mere
1. desember 2008Morten Bo Kemner blir med i ledelsenDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/SMorten Bo Kemner erstatter Ralph Nylander i ledelsen for DANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/S etter en periode på 25 år.Se mere
18. juli 2008AdresseendringDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/SDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/S flytter fra Lystrup til Hvidovre. Ralph Nylander er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2008Erstatning i styretDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/S4 endringer i styret for DANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/S. Ralph Nylander er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusserDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/STidligere bransje: Engroshandel med biler mv. Ralph Nylander er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2007Regnskap for 2007 offentligjortDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/SDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Ralph Nylander er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2006Regnskap for 2006 offentligjortDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/SDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Ralph Nylander er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 2005Regnskap for 2005 offentligjortDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/SDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Ralph Nylander er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2004Regnskap for 2004 offentligjortDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/SDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Ralph Nylander er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2003Regnskap for 2003 offentligjortDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/SDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Ralph Nylander er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2002Regnskap for 2002 offentligjortDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/SDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Ralph Nylander er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/SDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Ralph Nylander er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/SDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Ralph Nylander er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/SDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Ralph Nylander er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 1998Regnskap for 1998 offentligjortDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/SDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Ralph Nylander er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/SDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Ralph Nylander er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 1997Regnskap for 1996 offentligjortDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/SDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. Ralph Nylander er medlem af ledelsen.Se mere
12. august 1996Frank Henning Charley Zaubitz blir med i styretDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/SFrank Henning Charley Zaubitz erstatter Stig Bendtz i styret for DANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/S etter en periode på 12 år. Ralph Nylander er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 1994Flere forlater styretDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/S3 medlemmer forlater styret for DANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/S. Ralph Nylander er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 1993Johannes Abildtrup forlater styretDANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/SJohannes Abildtrup forlater styret for DANSK AUTOMOBIL BØRS. KØBENHAVN A/S etter en periode på 10 år. Ralph Nylander er medlem af ledelsen.Se mere