18. september 2015 · Food SupplyNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgangeNorway Seafoods A/S Dorthe Nielsen er indtrådt i bestyrelsen hos Norway Seafoods A/S i stedet for Rami Haug Khoury (kilde: Les artikkel
4. september 2015 · Food SupplyNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgangeNorway Seafoods A/S Britt Vernegren-Kærn er indtrådt som administrerende direktør hos Norway Seafoods A/S i stedet for Rami Haug Khoury (kilde: Les artikkel
31. juli 2015Rami Haug Khoury slutter som adm. direktørNORWAY SEAFOODS A/SRami Haug Khoury slutter som adm. direktør i NORWAY SEAFOODS A/S.Se mere
6. mai 2015Overskudd på DKK 6,2 mio.NORWAY SEAFOODS A/SNORWAY SEAFOODS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Rami Haug Khoury er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. april 2015Rami Haug Khoury forlater styretNORWAY SEAFOODS A/SRami Haug Khoury forlater styret for NORWAY SEAFOODS A/S etter en periode på 1 år.Se mere
6. januar 2015Jesper Harder forlater styretNORWAY SEAFOODS A/SJesper Harder forlater styret for NORWAY SEAFOODS A/S etter en periode på 3 år. Rami Haug Khoury er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. mai 2014Underskudd på DKK 7,8 mio.NORWAY SEAFOODS A/SNORWAY SEAFOODS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Rami Haug Khoury er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. januar 2014Rami Haug Khoury blir med i styretNORWAY SEAFOODS A/SRami Haug Khoury erstatter Frode Mikkelsen i styret for NORWAY SEAFOODS A/S etter en periode på 2 år.Se mere
13. januar 2014Rami Haug Khoury blir adm. direktørNORWAY SEAFOODS A/SRami Haug Khoury erstatter Frode Mikkelsen som adm. direktør i NORWAY SEAFOODS A/S.Se mere