14. mars 2003Rangvald Lie forlater styretPERMOBIL DANMARK A/SRangvald Lie forlater styret for PERMOBIL DANMARK A/S etter en periode på 5 år.Se mere
30. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortPERMOBIL DANMARK A/SPERMOBIL DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Rangvald Lie er medlem av styret.Se mere
23. mars 2001Regnskap for 2000 offentligjortPERMOBIL DANMARK A/SPERMOBIL DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Rangvald Lie er medlem av styret.Se mere
8. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortPERMOBIL DANMARK A/SPERMOBIL DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Rangvald Lie er medlem av styret.Se mere
10. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortPERMOBIL DANMARK A/SPERMOBIL DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Rangvald Lie er medlem av styret.Se mere
3. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortPERMOBIL DANMARK A/SPERMOBIL DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Rangvald Lie er medlem av styret.Se mere
22. oktober 1997Rangvald Lie blir med i styretPERMOBIL DANMARK A/SRangvald Lie blir med i styret for PERMOBIL DANMARK A/S.Se mere
22. oktober 1997Egil Uhlen blir med i ledelsenPERMOBIL DANMARK A/SEgil Uhlen erstatter Inger Marie Ingvardsen i ledelsen for PERMOBIL DANMARK A/S etter en periode på 5 år. Rangvald Lie er medlem av styret.Se mere