9. augustAdresseendringBucket ApSBucket ApS flytter til ny adresse i København K. Rasmus Amby Makwarth er medlem af ledelsen.Se mere
19. marsOverskudd på DKK 6,8 mio.SHIPIT HOLDING ApSSHIPIT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Rasmus Amby Makwarth er medlem af ledelsen.Se mere
19. marsUnderskudd på DKK 6,2 mio.Bucket ApSBucket ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Rasmus Amby Makwarth er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2023Nye navn i styretBucket ApS2 nye medlemmer blir med i styret for Bucket ApS. Rasmus Amby Makwarth er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2023Ron Langballe Cohen blir med i ledelsenBucket ApSRon Langballe Cohen blir med i ledelsen for Bucket ApS. Rasmus Amby Makwarth er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2023Endring i eierkretsenBucket ApSRasmus Amby Makwarth reduserer sitt reelle eierskap av Bucket ApS.Se mere
14. mars 2023Endring i eierkretsenBucket ApSRasmus Amby Makwarth reduserer sitt reelle eierskap av Bucket ApS.Se mere
6. januar 2023Underskudd på DKK 4,5 mio.Bucket ApSBucket ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Rasmus Amby Makwarth er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2023Overskudd på DKK 2,0 mio.SHIPIT HOLDING ApSSHIPIT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Rasmus Amby Makwarth er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2021Underskudd på DKK 26.419 Bucket ApSBucket ApS offentliggjør regnskap for perioden 29. mars til 30. september. Rasmus Amby Makwarth er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2021Overskudd på DKK 1,7 mio.SHIPIT HOLDING ApSSHIPIT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Rasmus Amby Makwarth er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2021AdresseendringBucket ApSBucket ApS flytter fra København Ø til København K. Rasmus Amby Makwarth er medlem af ledelsen.Se mere
21. oktober 2021Endring i eierkretsenBucket ApSRasmus Amby Makwarth reduserer sitt reelle eierskap av Bucket ApS.Se mere
6. oktober 2021Rasmus Amby Makwarth blir med i styretBucket ApSRasmus Amby Makwarth blir med i styret for Bucket ApS.Se mere
6. oktober 2021Endring i eierkretsenBucket ApSRasmus Amby Makwarth reduserer sitt reelle eierskap av Bucket ApS.Se mere
29. mars 2021StiftelseBucket ApSBucket ApS stiftes i bransjen computerprogrammering. Rasmus Amby Makwarth er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2020Overskudd på DKK 1,2 mio.SHIPIT HOLDING ApSSHIPIT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Rasmus Amby Makwarth er medlem af ledelsen.Se mere
2. april 2020AdresseendringSHIPIT HOLDING ApSSHIPIT HOLDING ApS flytter fra Frederiksberg C til København Ø. Rasmus Amby Makwarth er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2020Overskudd på DKK 19 mio.SHIPIT HOLDING ApSSHIPIT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Rasmus Amby Makwarth er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2019Underskudd på DKK 338.182 SHIPIT HOLDING ApSSHIPIT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Rasmus Amby Makwarth er medlem af ledelsen.Se mere