28. februarOverskudd på DKK 2,7 mio.SVÆRTEKILDE HOLDING ApSSVÆRTEKILDE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Rasmus Bjørslev Sværtekilde er medlem af ledelsen.Se mere
28. januarOverskudd på DKK 173.348 AB-ELCO Ejendomme ApSAB-ELCO Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Rasmus Bjørslev Sværtekilde er medlem af ledelsen.Se mere
28. januarOverskudd på DKK 4,6 mio.AB-ELCO A/SAB-ELCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Rasmus Bjørslev Sværtekilde er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2023Overskudd på DKK 2,2 mio.SVÆRTEKILDE HOLDING ApSSVÆRTEKILDE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Rasmus Bjørslev Sværtekilde er medlem af ledelsen.Se mere
18. januar 2023Overskudd på DKK 206.533 AB-ELCO Ejendomme ApSAB-ELCO Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Rasmus Bjørslev Sværtekilde er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2022Overskudd på DKK 4,1 mio.AB-ELCO A/SAB-ELCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Rasmus Bjørslev Sværtekilde er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2022Mike Lillie Gornitzka forlater styretAB-ELCO A/SMike Lillie Gornitzka forlater styret for AB-ELCO A/S etter en periode på 1 år. Rasmus Bjørslev Sværtekilde er medlem af ledelsen.Se mere
2. mars 2022Overskudd på DKK 1,9 mio.SVÆRTEKILDE HOLDING ApSSVÆRTEKILDE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Rasmus Bjørslev Sværtekilde er medlem af ledelsen.Se mere
18. februar 2022Overskudd på DKK 124.268 AB-ELCO Ejendomme ApSAB-ELCO Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Rasmus Bjørslev Sværtekilde er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2021Overskudd på DKK 3,6 mio.AB-ELCO A/SAB-ELCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Rasmus Bjørslev Sværtekilde er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2021Mike Lillie Gornitzka blir med i styretAB-ELCO A/SMike Lillie Gornitzka blir med i styret for AB-ELCO A/S. Rasmus Bjørslev Sværtekilde er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 2021Michael Bang blir med i styretAB-ELCO A/SMichael Bang blir med i styret for AB-ELCO A/S. Rasmus Bjørslev Sværtekilde er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2021Overskudd på DKK 1,8 mio.SVÆRTEKILDE HOLDING ApSSVÆRTEKILDE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Rasmus Bjørslev Sværtekilde er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.SVÆRTEKILDE HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Rasmus Bjørslev Sværtekilde er medlem af ledelsen.Se mere
25. desember 2020Overskudd på DKK 3,6 mio.AB-ELCO A/SAB-ELCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Rasmus Bjørslev Sværtekilde er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2020Overskudd på DKK 37.143 AB-ELCO Ejendomme ApSAB-ELCO Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Rasmus Bjørslev Sværtekilde er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2020Palle Mørkøre blir ny styrelederAB-ELCO A/SPalle Mørkøre erstatter Anders Buchwald Hansen som styreleder hos AB-ELCO A/S etter en periode på 6 år. Rasmus Bjørslev Sværtekilde er medlem af ledelsen.Se mere
26. desember 2019Overskudd på DKK 1,4 mio.SVÆRTEKILDE HOLDING ApSSVÆRTEKILDE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september. Rasmus Bjørslev Sværtekilde er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2019Overskudd på DKK 2,8 mio.AB-ELCO A/SAB-ELCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september. Rasmus Bjørslev Sværtekilde er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2019Overskudd på DKK 2.388 AB-ELCO Ejendomme ApSAB-ELCO Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. juni 2018 til 30. september. Rasmus Bjørslev Sværtekilde er medlem af ledelsen.Se mere