10. juniUnderskudd på DKK 132.626 Cederberg Holding ApSCederberg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rasmus Bolvig Cederberg er medlem af ledelsen.Se mere
16. maiUnderskudd på DKK 263.965 Couchpotato ApSCouchpotato ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. januar 2023 til 31. desember 2023. Rasmus Bolvig Cederberg eier 50% av virksomheten.Se mere
27. januarAdresseendringCouchpotato ApSCouchpotato ApS flytter fra Bjæverskov til Frederiksberg C. Rasmus Bolvig Cederberg eier 50% av virksomheten.Se mere
7. juni 2023Underskudd på DKK 6.748 Cederberg Holding ApSCederberg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rasmus Bolvig Cederberg er medlem af ledelsen.Se mere
17. januar 2023Endring i eierkretsenCouchpotato ApSRasmus Bolvig Cederberg registrert som reell eier av Couchpotato ApS.Se mere
13. juni 2022Overskudd på DKK 21.773 Cederberg Holding ApSCederberg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Rasmus Bolvig Cederberg er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 2021Underskudd på DKK 18.889 Cederberg Holding ApSCederberg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. desember 2019 til 31. desember 2020. Rasmus Bolvig Cederberg er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2021Rasmus Bolvig Cederberg forlater styretVIA CPH ApSRasmus Bolvig Cederberg forlater styret for VIA CPH ApS etter en periode på 1 år.Se mere
1. januar 2021Endring i eierkretsenVIA CPH ApSRasmus Bolvig Cederberg er ikke lenger registrert som reell eier av VIA CPH ApS.Se mere
25. februar 2020Overskudd på DKK 565.264 VIA CPH ApSVIA CPH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Rasmus Bolvig Cederberg eier 33,3% av virksomheten.Se mere
16. desember 2019Rasmus Bolvig Cederberg blir med i styretVIA CPH ApSRasmus Bolvig Cederberg blir med i styret for VIA CPH ApS.Se mere
16. desember 2019Endring i eierkretsenVIA CPH ApSRasmus Bolvig Cederberg registrert som reell eier av VIA CPH ApS.Se mere
6. desember 2019StiftelseCederberg Holding ApSCederberg Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Rasmus Bolvig Cederberg er medlem af ledelsen.Se mere
24. januar 2019Rasmus Bolvig Cederberg slutter som adm. direktørCederberg Møbelagentur ApSRasmus Bolvig Cederberg slutter som adm. direktør i Cederberg Møbelagentur ApS.Se mere
14. juli 2017Rasmus Bolvig Cederberg forlater ledelsenCEDERBERG HOLDING ApSRasmus Bolvig Cederberg forlater ledelsen for CEDERBERG HOLDING ApS etter en periode på 5 år.Se mere
18. januar 2017StiftelseCederberg Møbelagentur ApSCederberg Møbelagentur ApS stiftes i bransjen agenturhandel med blandet sortiment. Rasmus Bolvig Cederberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. november 2016Underskudd på DKK 4.667 CEDERBERG HOLDING ApSCEDERBERG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2015 til 31. mai. Rasmus Bolvig Cederberg er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2016 · Wood SupplyNyt fra bestyrelser og direktionsgangeWM Living A/S Allan Svanstrøm Christensen er indtrådt i direktionen hos WM Living A/S i stedet for Rasmus Bolvig Cederberg, der også er udtrådt af bestyrelsen. Les artikkel
17. juni 2016 · RetailNews DanmarkNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgangeWM Living A/S Allan Svanstrøm Christensen er indtrådt i direktionen hos WM Living A/S i stedet for Rasmus Bolvig Cederberg, der også er udtrådt af bestyrelsen. Les artikkel
7. juni 2016Thomas Hagerup blir med i styretWM LIVING A/SThomas Hagerup erstatter Rasmus Bolvig Cederberg i styret for WM LIVING A/S etter en periode på 4 år.Se mere