20. augustAdresseendringImpactly ApSImpactly ApS flytter til ny adresse i København K. Rasmus Brandenhof Rifsdal er medlem af ledelsen.Se mere
2. juliUnderskudd på DKK 1,8 mio.Impactly ApSImpactly ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rasmus Brandenhof Rifsdal er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2023Daniel Nanni Serop blir med i ledelsenImpactly ApSDaniel Nanni Serop blir med i ledelsen for Impactly ApS. Rasmus Brandenhof Rifsdal er medlem af ledelsen.Se mere
9. september 2023Endring i eierkretsenImpactly ApSJohan Strunge Dubert øker sitt reelle eierskap av Impactly ApS. Rasmus Brandenhof Rifsdal er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2023Underskudd på DKK 1,2 mio.Impactly ApSImpactly ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rasmus Brandenhof Rifsdal er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2023Peter Stilund Torstensen blir med i styretImpactly ApSPeter Stilund Torstensen erstatter Johan Strunge Dubert i styret for Impactly ApS etter en periode på 8 måneder. Rasmus Brandenhof Rifsdal er medlem af ledelsen.Se mere
2. februar 2023AdresseendringImpactly ApSImpactly ApS flytter til ny adresse i København K. Rasmus Brandenhof Rifsdal er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2022Nicolai Martin Tingsgård Lassen forlater ledelsenImpactly ApSNicolai Martin Tingsgård Lassen forlater ledelsen for Impactly ApS etter en periode på 1 år. Rasmus Brandenhof Rifsdal er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2022Endring i eierkretsenImpactly ApSJohan Strunge Dubert øker sitt reelle eierskap av Impactly ApS. Rasmus Brandenhof Rifsdal er medlem af ledelsen.Se mere
16. september 2022Rasmus Brandenhof Rifsdal blir med i styretImpactly ApSRasmus Brandenhof Rifsdal blir med i styret for Impactly ApS.Se mere
31. mai 2022Underskudd på DKK 69.578 Impactly ApSImpactly ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Rasmus Brandenhof Rifsdal er medlem af ledelsen.Se mere
22. mars 2022Nytt navn: Impactly ApSInnosocial ApSInnosocial ApS skifter navn til Impactly ApS. Rasmus Brandenhof Rifsdal er medlem af ledelsen.Se mere
21. mars 2022AdresseendringInnosocial ApSInnosocial ApS flytter til ny adresse i København K. Rasmus Brandenhof Rifsdal er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2021Endring i eierkretsenInnosocial ApSJohan Strunge Dubert øker sitt reelle eierskap av Innosocial ApS. Rasmus Brandenhof Rifsdal er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2021Overskudd på DKK 137.627 Innosocial ApSInnosocial ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. desember 2019 til 31. desember 2020. Rasmus Brandenhof Rifsdal er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2021Rasmus Brandenhof Rifsdal blir med i ledelsenInnosocial ApSRasmus Brandenhof Rifsdal blir med i ledelsen for Innosocial ApS.Se mere
24. juli 2018Rasmus Brandenhof Rifsdal slutter som adm. direktørBetter Editions IVSRasmus Brandenhof Rifsdal slutter som adm. direktør i Better Editions IVS.Se mere
24. juli 2018Rasmus Brandenhof Rifsdal slutter som adm. direktørImpactWise IVSRasmus Brandenhof Rifsdal slutter som adm. direktør i ImpactWise IVS.Se mere
23. februar 2018Overskudd på DKK 0 ImpactWise IVSImpactWise IVS offentliggjør regnskap for perioden 3. august 2016 til 31. desember 2017. Rasmus Brandenhof Rifsdal er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. februar 2018Underskudd på DKK 60.050 Better Editions IVSBetter Editions IVS offentliggjør regnskap for perioden 7. august 2016 til 31. desember 2017. Rasmus Brandenhof Rifsdal er adm. direktør i virksomheten.Se mere