27. juniOverskudd på DKK 296.493 CC GRUPPEN A/SCC GRUPPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rasmus Carstensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juniUnderskudd på DKK 399.483 CC GRUPPEN HOLDING ApSCC GRUPPEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rasmus Carstensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. maiOverskudd på DKK 324.181 JUNKBUSTERS GROUP ApSJUNKBUSTERS GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rasmus Carstensen er medlem av styret.Se mere
23. januarEndring i eierkretsenJUNKBUSTERS GROUP ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av JUNKBUSTERS GROUP ApS. Rasmus Carstensen er medlem av styret.Se mere
9. juli 2023Endring i eierkretsenJUNKBUSTERS GROUP ApS3 personer endrer deres reelle eierskab av JUNKBUSTERS GROUP ApS. Rasmus Carstensen er medlem av styret.Se mere
3. juli 2023Underskudd på DKK 3,2 mio.JUNKBUSTERS GROUP ApSJUNKBUSTERS GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rasmus Carstensen er medlem av styret.Se mere
29. juni 2023Overskudd på DKK 3,4 mio.CC GRUPPEN A/SCC GRUPPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rasmus Carstensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2023Underskudd på DKK 76.643 CC GRUPPEN HOLDING ApSCC GRUPPEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rasmus Carstensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2022Endring i eierkretsenJUNKBUSTERS GROUP ApS3 personer endrer deres reelle eierskab av JUNKBUSTERS GROUP ApS. Rasmus Carstensen er medlem av styret.Se mere
13. desember 2022AdresseendringJUNKBUSTERS GROUP ApSJUNKBUSTERS GROUP ApS flytter fra København S til Gentofte. Rasmus Carstensen er medlem av styret.Se mere
1. juli 2022Overskudd på DKK 2,0 mio.CC GRUPPEN HOLDING ApSCC GRUPPEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Rasmus Carstensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2022Overskudd på DKK 1,7 mio.CC GRUPPEN A/SCC GRUPPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Rasmus Carstensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2022Underskudd på DKK 8,0 mio.JUNKBUSTERS GROUP ApSJUNKBUSTERS GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Rasmus Carstensen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2022Rasmus Carstensen blir med i styretJUNKBUSTERS GROUP ApSRasmus Carstensen blir med i styret for JUNKBUSTERS GROUP ApS.Se mere
11. mai 2021Overskudd på DKK 1,8 mio.CC GRUPPEN HOLDING ApSCC GRUPPEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Rasmus Carstensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2021Overskudd på DKK 758.774 CC GRUPPEN A/SCC GRUPPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Rasmus Carstensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2020Overskudd på DKK 359.305 CC GRUPPEN HOLDING ApSCC GRUPPEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Rasmus Carstensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2020Overskudd på DKK 1,6 mio.CC GRUPPEN A/SCC GRUPPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Rasmus Carstensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. februar 2020AdresseendringCC GRUPPEN A/SCC GRUPPEN A/S flytter fra Nordhavn til Charlottenlund. Rasmus Carstensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. februar 2020AdresseendringCC GRUPPEN HOLDING ApSCC GRUPPEN HOLDING ApS flytter fra Nordhavn til Charlottenlund. Rasmus Carstensen er medlem af ledelsen.Se mere