30. juni 2020Rasmus Castro slutter som adm. direktørAdversus A/SRasmus Castro slutter som adm. direktør i Adversus A/S.Se mere
19. juni 2020Kristian Kirketerp Ibsen blir med i styretAdversus A/SKristian Kirketerp Ibsen erstatter Henrik Kirketerp Nielsen i styret for Adversus A/S etter en periode på 3 år. Rasmus Castro er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. mai 2020AdresseendringAdversus A/SAdversus A/S flytter til ny adresse i Aarhus C. Rasmus Castro er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. april 2020Overskudd på DKK 400.608 Adversus A/SAdversus A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Rasmus Castro er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. november 2019Endring i eierkretsenAdversus A/S2 nye personer registrert som reelle eier av Adversus A/S. Rasmus Castro er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. august 2019AdresseendringAdversus A/SAdversus A/S flytter til ny adresse i Aarhus C. Rasmus Castro er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. april 2019Overskudd på DKK 1,3 mio.Adversus A/SAdversus A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Rasmus Castro er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. april 2019Kristian Kirketerp Ibsen forlater ledelsenAdversus A/SKristian Kirketerp Ibsen forlater ledelsen for Adversus A/S etter en periode på 3 år. Rasmus Castro er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. april 2019Rasmus Castro blir adm. direktørAdversus A/SRasmus Castro blir adm. direktør i Adversus A/S.Se mere