2. septemberMatthew Bird blir med i styretPure Power Holding ApSMatthew Bird blir med i styret for Pure Power Holding ApS. Rasmus Hollænder Millfors er medlem af ledelsen.Se mere
2. septemberEndring i eierkretsenPure Power Holding ApSRasmus Hollænder Millfors er ikke lenger registrert som reell eier av Pure Power Holding ApS.Se mere
2. septemberEndring i eierkretsenPure Power Trading ApSRasmus Hollænder Millfors er ikke lenger registrert som reell eier av Pure Power Trading ApS.Se mere
22. augustEndring i eierkretsenH86 ApSRasmus Hollænder Millfors er ikke lenger registrert som reell eier av H86 ApS.Se mere
19. marsStiftelsePure Power Trading ApSPure Power Trading ApS stiftes i bransjen handel med elektricitet. Rasmus Hollænder Millfors er medlem af ledelsen.Se mere
18. marsStiftelsePure Power Holding ApSPure Power Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Rasmus Hollænder Millfors er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar · retailnews.dkNyt fra bestyrelser og direktionerSamtidig er Rasmus Hollænder Millfors og Thomas Fuglsang Pedersen udtrådt af bestyrelsen. Les artikkel
24. januarRasmus Hollænder Millfors forlater styretJOOLT ApSRasmus Hollænder Millfors forlater styret for JOOLT ApS etter en periode på 9 måneder.Se mere
22. januarOverskudd på DKK 372.036 S14 ApSS14 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rasmus Hollænder Millfors er medlem af ledelsen.Se mere
22. januarOverskudd på DKK 424.221 NB21 Holding ApSNB21 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rasmus Hollænder Millfors er medlem af ledelsen.Se mere
22. januarEndring i eierkretsenJOOLT ApSThomas Fuglsang Pedersen øker sitt reelle eierskap av JOOLT ApS. Rasmus Hollænder Millfors er medlem av styret.Se mere
12. januarOverskudd på DKK 2,2 mio.JOOLT ApSJOOLT ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. mai 2023 til 31. desember 2023. Rasmus Hollænder Millfors er medlem av styret.Se mere
27. november 2023Ny status UNDER KONKURSH86 ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Rasmus Hollænder Millfors eier 100% av virksomheten.Se mere
26. oktober 2023Endring i eierkretsenS14 ApSRasmus Hollænder Millfors reduserer sitt reelle eierskap av S14 ApS.Se mere
16. august 2023Rasmus Hollænder Millfors forlater ledelsenH86 ApSRasmus Hollænder Millfors forlater ledelsen for H86 ApS etter en periode på 2 år.Se mere
16. august 2023Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGH86 ApSTidligere status: Normal. Rasmus Hollænder Millfors eier 100% av virksomheten.Se mere
6. juni 2023Endring i eierkretsenJOOLT ApSThomas Fuglsang Pedersen reduserer sitt reelle eierskap av JOOLT ApS. Rasmus Hollænder Millfors er medlem av styret.Se mere
6. juni 2023Endring i eierkretsenS14 ApSRasmus Hollænder Millfors reduserer sitt reelle eierskap av S14 ApS.Se mere
31. mai 2023Overskudd på DKK 130.577 NB21 Holding ApSNB21 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rasmus Hollænder Millfors er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2023Overskudd på DKK 130.577 S14 ApSS14 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rasmus Hollænder Millfors er medlem af ledelsen.Se mere