NIBE EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Rasmus Højmann Lerche Kristensen eier 24% av virksomheten.
NIBE EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Rasmus Højmann Lerche Kristensen eier 24% av virksomheten.
NIBE EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Rasmus Højmann Lerche Kristensen eier 24% av virksomheten.
NIBE EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Rasmus Højmann Lerche Kristensen eier 24% av virksomheten.