7. juniStiftelseCR Hørmann Holding ApSCR Hørmann Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Rasmus Hørmann er medlem af ledelsen.Se mere
13. januar 2020Rasmus Hørmann slutter som adm. direktørHørmann Holding ApSRasmus Hørmann slutter som adm. direktør i Hørmann Holding ApS.Se mere
13. januar 2020Endring i eierkretsenHørmann Holding ApSRasmus Hørmann er ikke lenger registrert som reell eier av Hørmann Holding ApS.Se mere
8. august 2019Rasmus Hørmann forlater styretINFILTER ApSRasmus Hørmann forlater styret for INFILTER ApS etter en periode på 6 år.Se mere
8. august 2019John Steen Jensen blir adm. direktørINFILTER ApSJohn Steen Jensen erstatter Rasmus Hørmann som adm. direktør i INFILTER ApS.Se mere
8. august 2019Endring i eierkretsenINFILTER ApSRasmus Hørmann er ikke lenger registrert som reell eier av INFILTER ApS.Se mere
1. juni 2019Overskudd på DKK 43.822 INFILTER ApSINFILTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Rasmus Hørmann er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juni 2019Overskudd på DKK 10.080 Hørmann Holding ApSHørmann Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Rasmus Hørmann er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. mai 2018Overskudd på DKK 7.524 Hørmann Holding ApSHørmann Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Rasmus Hørmann er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. mai 2018Overskudd på DKK 30.905 INFILTER ApSINFILTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Rasmus Hørmann er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. juni 2017Underskudd på DKK 1.765 Hørmann Holding ApSHørmann Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Rasmus Hørmann er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. januar 2017Overskudd på DKK 6.420 INFILTER ApSINFILTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Rasmus Hørmann er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. juni 2016Underskudd på DKK 11.400 Hørmann Holding ApSHørmann Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. juni 2015 til 31. desember 2015. Rasmus Hørmann er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. juni 2016Underskudd på DKK 7.262 INFILTER ApSINFILTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Rasmus Hørmann er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. juni 2015StiftelseHørmann Holding ApSHørmann Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Rasmus Hørmann er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. juni 2015Endring i eierkretsenINFILTER ApSRasmus Hørmann registrert som reell eier av INFILTER ApS.Se mere
3. juni 2015 · Finans.dkEr dine kontakter stadig, hvor du tror de er? - bestyrelsesudskiftninger og nye job i uge 23Mads Vestergaard Krøgholt er udtrådt af bestyrelsen og direktionen for Infilter ApS , hvorefter Rasmus Hørmann er tiltrådt som adm. Les artikkel
1. juni 2015Underskudd på DKK 15.118 INFILTER ApSINFILTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 29. januar 2014 til 31. desember 2014. Rasmus Hørmann er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. mai 2015Mads Vestergaard Krøgholt forlater styretINFILTER ApSMads Vestergaard Krøgholt forlater styret for INFILTER ApS etter en periode på 1 år. Rasmus Hørmann er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. mai 2015Mads Vestergaard Krøgholt forlater ledelsenINFILTER ApSMads Vestergaard Krøgholt forlater ledelsen for INFILTER ApS etter en periode på 1 år. Rasmus Hørmann er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere