17. juniUnderskudd på DKK 365.643 RJA Middelfart Holding ApSRJA Middelfart Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rasmus Jørgen Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juniAdresseendringAOM af 11. juni 2024 ApSAOM af 11. juni 2024 ApS flytter fra Egtved til Fredericia. Rasmus Jørgen Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juniRasmus Jørgen Andersen blir med i ledelsenAOM af 11. juni 2024 ApSRasmus Jørgen Andersen erstatter Tommy Carl Kofod Jørgensen i ledelsen for AOM af 11. juni 2024 ApS etter en periode på 1 år.Se mere
11. juniEndring i eierkretsenAOM af 11. juni 2024 ApSRasmus Jørgen Andersen registrert som reell eier av AOM af 11. juni 2024 ApS.Se mere
11. juniNytt navn: AOM af 11. juni 2024 ApSTC Egtved Holding ApSTC Egtved Holding ApS skifter navn til AOM af 11. juni 2024 ApS. Rasmus Jørgen Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
8. aprilOverskudd på DKK 1,5 mio.AO MATERIEL UDLEJNING A/SAO MATERIEL UDLEJNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rasmus Jørgen Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
22. februarEndring i eierkretsenAO MATERIEL UDLEJNING A/SRasmus Jørgen Andersen reduserer sitt reelle eierskap av AO MATERIEL UDLEJNING A/S.Se mere
13. juli 2023Endring i eierkretsenAO MATERIEL UDLEJNING A/SRasmus Jørgen Andersen reduserer sitt reelle eierskap av AO MATERIEL UDLEJNING A/S.Se mere
27. januar 2023Overskudd på DKK 1,3 mio.AO MATERIEL UDLEJNING A/SAO MATERIEL UDLEJNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rasmus Jørgen Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
20. januar 2023Overskudd på DKK 6,9 mio.RJA Middelfart Holding ApSRJA Middelfart Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rasmus Jørgen Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2022Overskudd på DKK 413.110 AO MATERIEL UDLEJNING A/SAO MATERIEL UDLEJNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Rasmus Jørgen Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2022Underskudd på DKK 569.472 RJA Middelfart Holding ApSRJA Middelfart Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Rasmus Jørgen Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. februar 2021Overskudd på DKK 1,5 mio.AO MATERIEL UDLEJNING A/SAO MATERIEL UDLEJNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Rasmus Jørgen Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2021Underskudd på DKK 196.343 RJA Middelfart Holding ApSRJA Middelfart Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Rasmus Jørgen Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2020Overskudd på DKK 1,2 mio.AO MATERIEL UDLEJNING A/SAO MATERIEL UDLEJNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Rasmus Jørgen Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
26. august 2020Overskudd på DKK 81.538 RJA Middelfart Holding ApSRJA Middelfart Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Rasmus Jørgen Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2019Ann Christina Egsgaard Madsen blir med i styretAO MATERIEL UDLEJNING A/SAnn Christina Egsgaard Madsen blir med i styret for AO MATERIEL UDLEJNING A/S. Rasmus Jørgen Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2019Overskudd på DKK 1,4 mio.AO MATERIEL UDLEJNING A/SAO MATERIEL UDLEJNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Rasmus Jørgen Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2019Overskudd på DKK 168.067 RJA Middelfart Holding ApSRJA Middelfart Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Rasmus Jørgen Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2018Overskudd på DKK 1,3 mio.AO MATERIEL UDLEJNING A/SAO MATERIEL UDLEJNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Rasmus Jørgen Andersen er medlem af ledelsen.Se mere