27. juniOverskudd på DKK 99.802 WineBoys ApSWineBoys ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rasmus Køjborg er medlem af ledelsen.Se mere
20. maiMartin Gustav Holmboe forlater ledelsenWineBoys ApSMartin Gustav Holmboe forlater ledelsen for WineBoys ApS etter en periode på 6 år. Rasmus Køjborg er medlem af ledelsen.Se mere
20. maiEndring i eierkretsenWineBoys ApSRasmus Køjborg øker sitt reelle eierskap av WineBoys ApS.Se mere
20. maiAdresseendringWineBoys ApSWineBoys ApS flytter fra København N til Brønshøj. Rasmus Køjborg er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 33.524 WineBoys ApSWineBoys ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rasmus Køjborg er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2022Overskudd på DKK 15.411 WineBoys ApSWineBoys ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Rasmus Køjborg er medlem af ledelsen.Se mere
14. august 2021Ny selskapsform AnpartsselskabWineBoys ApSWineBoys IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til WineBoys ApS. Rasmus Køjborg er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Regnskap for 2020 omgjortWineBoys IVSWineBoys IVS gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Rasmus Køjborg er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2021Underskudd på DKK 7.668 WineBoys IVSWineBoys IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Rasmus Køjborg er medlem af ledelsen.Se mere
30. august 2020Underskudd på DKK 7.115 WineBoys IVSWineBoys IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Rasmus Køjborg er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2019Rasmus Køjborg blir med i ledelsenWineBoys IVSRasmus Køjborg blir med i ledelsen for WineBoys IVS.Se mere
7. juli 2019Endring i eierkretsenWineBoys IVSRasmus Køjborg registrert som reell eier av WineBoys IVS.Se mere
7. juli 2019Ny bransje: Engroshandel med vin og spiritusWineBoys IVSTidligere bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Rasmus Køjborg er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2019Nytt navn: WineBoys IVSMH Consulting IVSMH Consulting IVS skifter navn til WineBoys IVS. Rasmus Køjborg er medlem af ledelsen.Se mere