1. septemberAllan Foss blir med i styretJS DANMARK A/SAllan Foss erstatter Nicolai Eiberg i styret for JS DANMARK A/S etter en periode på 7 år. Rasmus Samsø Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. septemberAllan Foss blir adm. direktørJS DANMARK A/SAllan Foss erstatter Nicolai Eiberg som adm. direktør i JS DANMARK A/S. Rasmus Samsø Nielsen er medlem av styret.Se mere
15. aprilOverskudd på DKK 1,4 mio.JS DANMARK A/SJS DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rasmus Samsø Nielsen er medlem av styret.Se mere
15. aprilOverskudd på DKK 14 mio.JS MEDIA TOOLS A/SJS MEDIA TOOLS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rasmus Samsø Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. aprilUnderskudd på DKK 20 mio.JS World Media Holding A/SJS World Media Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rasmus Samsø Nielsen er styreleder.Se mere
15. aprilOverskudd på DKK 28 mio.JS WORLD MEDIA A/SJS WORLD MEDIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rasmus Samsø Nielsen er styreleder.Se mere
7. marsUnderskudd på DKK 1.911 R Samsø Holding ApSR Samsø Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rasmus Samsø Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2023AdresseendringJS DANMARK A/SJS DANMARK A/S flytter til ny adresse i Åbyhøj. Rasmus Samsø Nielsen er medlem av styret.Se mere
23. mai 2023Overskudd på DKK 9,3 mio.JS World Media Holding A/SJS World Media Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rasmus Samsø Nielsen er styreleder.Se mere
9. mai 2023Underskudd på DKK 8.122 R Samsø Holding ApSR Samsø Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rasmus Samsø Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. april 2023 · ErhvervplusIkke så højt som sidst: Indtjeningen svandt ind hos virksomhed i Aarhus CSelskabet ledes af direktør Rasmus Samsø Nielsen. Les artikkel
19. april 2023Overskudd på DKK 1,3 mio.JS DANMARK A/SJS DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rasmus Samsø Nielsen er medlem av styret.Se mere
19. april 2023Overskudd på DKK 38 mio.JS MEDIA TOOLS A/SJS MEDIA TOOLS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rasmus Samsø Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. april 2023Overskudd på DKK 52 mio.JS WORLD MEDIA A/SJS WORLD MEDIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rasmus Samsø Nielsen er styreleder.Se mere
18. november 2022AdresseendringJS World Media Holding A/SJS World Media Holding A/S flytter fra København K til Aarhus C. Rasmus Samsø Nielsen er styreleder.Se mere
31. juli 2022Rasmus Samsø Nielsen blir med i styretJS World Media Holding A/SRasmus Samsø Nielsen blir med i styret for JS World Media Holding A/S.Se mere
31. juli 2022Rasmus Samsø Nielsen blir med i styretJS WORLD MEDIA A/SRasmus Samsø Nielsen blir med i styret for JS WORLD MEDIA A/S.Se mere
29. april 2022Overskudd på DKK 1,4 mio.JS DANMARK A/SJS DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Rasmus Samsø Nielsen er medlem av styret.Se mere
29. april 2022Overskudd på DKK 46 mio.JS MEDIA TOOLS A/SJS MEDIA TOOLS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Rasmus Samsø Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. april 2022Underskudd på DKK 10.925 R Samsø Holding ApSR Samsø Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Rasmus Samsø Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere