21. augustEndring i eierkretsenFrisk Kapital ApSRasmus Skovbøg Albrechtsen reduserer sitt reelle eierskap av Frisk Kapital ApS.Se mere
21. augustEndring i eierkretsenMERCANTILA A/SRasmus Skovbøg Albrechtsen reduserer sitt reelle eierskap av MERCANTILA A/S.Se mere
21. augustEndring i eierkretsenASA Compounder ApSRasmus Skovbøg Albrechtsen reduserer sitt reelle eierskap av ASA Compounder ApS.Se mere
13. augustStiftelseASA Compounder ApSASA Compounder ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Rasmus Skovbøg Albrechtsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. augustStiftelseFrisk Kapital ApSFrisk Kapital ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Rasmus Skovbøg Albrechtsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. maiOverskudd på DKK 4,4 mio.RSA INVEST ApSRSA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rasmus Skovbøg Albrechtsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. marsOverskudd på DKK 1,8 mio.MERCANTILA A/SMERCANTILA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rasmus Skovbøg Albrechtsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. mars 2023Overskudd på DKK 9,7 mio.MERCANTILA A/SMERCANTILA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rasmus Skovbøg Albrechtsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. mars 2023Overskudd på DKK 5,8 mio.RSA INVEST ApSRSA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rasmus Skovbøg Albrechtsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. april 2022Overskudd på DKK 4,1 mio.RSA INVEST ApSRSA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Rasmus Skovbøg Albrechtsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. april 2022Overskudd på DKK 3,8 mio.MERCANTILA A/SMERCANTILA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Rasmus Skovbøg Albrechtsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. mars 2021Overskudd på DKK 5,5 mio.RSA INVEST ApSRSA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Rasmus Skovbøg Albrechtsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2021Overskudd på DKK 3,2 mio.MERCANTILA A/SMERCANTILA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Rasmus Skovbøg Albrechtsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
24. februar 2020Overskudd på DKK 6,3 mio.RSA INVEST ApSRSA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Rasmus Skovbøg Albrechtsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2020Overskudd på DKK 5,7 mio.MERCANTILA A/SMERCANTILA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Rasmus Skovbøg Albrechtsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. mars 2019Overskudd på DKK 1,8 mio.RSA INVEST ApSRSA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Rasmus Skovbøg Albrechtsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2019Overskudd på DKK 2,7 mio.MERCANTILA A/SMERCANTILA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Rasmus Skovbøg Albrechtsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. februar 2018Overskudd på DKK 1,8 mio.MERCANTILA A/SMERCANTILA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Rasmus Skovbøg Albrechtsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. februar 2018Overskudd på DKK 1,6 mio.RSA INVEST ApSRSA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Rasmus Skovbøg Albrechtsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 2017AdresseendringRSA INVEST ApSRSA INVEST ApS flytter fra København S til København K. Rasmus Skovbøg Albrechtsen er medlem af ledelsen.Se mere