Rasmus Thomsen Ingstrup har været administrerende direktør i refuture ApS siden 2020 og er desuden direktør i Ejendomsselskabet Lindevang ApS og Projektudviklingsselskabet Lindevang ApS.
Ejendomsselskabet Lindevang ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rasmus Thomsen Ingstrup er adm. direktør i virksomheten.
Projektudviklingsselskabet Lindevang ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rasmus Thomsen Ingstrup er adm. direktør i virksomheten.
Projektudviklingsselskabet Lindevang ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rasmus Thomsen Ingstrup er adm. direktør i virksomheten.
Ejendomsselskabet Lindevang ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rasmus Thomsen Ingstrup er adm. direktør i virksomheten.
Projektudviklingsselskabet Lindevang ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. desember 2020 til 31. desember 2021. Rasmus Thomsen Ingstrup er adm. direktør i virksomheten.
Ejendomsselskabet Lindevang ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. desember 2020 til 31. desember 2021. Rasmus Thomsen Ingstrup er adm. direktør i virksomheten.
Ole Nielsen erstatter Keld Torben Jensen i styret for FONDEN DGI-HUSET I NORDKRAFT etter en periode på 13 år. Rasmus Thomsen Ingstrup er fortsatt styreleder.