8. juliUnderskudd på DKK 7.500 R. H. Vestergård Holding ApSR. H. Vestergård Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Rasmus Vestergård er medlem af ledelsen.Se mere
4. juliAdresseendringI.V Holding ApSI.V Holding ApS flytter til ny adresse i Kolding. Rasmus Vestergård er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. juliUnderskudd på DKK 17 mio.I.V Holding ApSI.V Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Rasmus Vestergård er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. februarRasmus Vestergård blir adm. direktørI.V Holding ApSRasmus Vestergård erstatter Martin Julius Klejs Jensen som adm. direktør i I.V Holding ApS.Se mere
7. juli 2023Underskudd på DKK 7.719 R. H. Vestergård Holding ApSR. H. Vestergård Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. mars 2022 til 30. april. Rasmus Vestergård er medlem af ledelsen.Se mere
11. mars 2022StiftelseR. H. Vestergård Holding ApSR. H. Vestergård Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Rasmus Vestergård er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2004Rasmus Vestergård forlater styretAH VÆRKTØJ- OG MASKINFABRIK A/SRasmus Vestergård forlater styret for AH VÆRKTØJ- OG MASKINFABRIK A/S etter en periode på 8 år.Se mere
17. november 2003Henrik Pander blir med i ledelsenBWM BLADE CELANER ApSHenrik Pander erstatter Rasmus Vestergård i ledelsen for BWM BLADE CELANER ApS etter en periode på 7 år.Se mere
3. oktober 2003Regnskap for 2003 offentligjortR. VESTERGAARD HOLDING ApSR. VESTERGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Rasmus Vestergård er medlem af ledelsen.Se mere
3. oktober 2003Regnskap for 2003 offentligjortAH VÆRKTØJ- OG MASKINFABRIK A/SAH VÆRKTØJ- OG MASKINFABRIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2002 til 30. april. Rasmus Vestergård er medlem av styret.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: Fremstilling af andre værktøjsmaskiner til metalforarbejdningAH VÆRKTØJ- OG MASKINFABRIK A/STidligere bransje: Fremstilling af transformatorer og omformere. Rasmus Vestergård er medlem av styret.Se mere
2. september 2002Regnskap for 2002 offentligjortR. VESTERGAARD HOLDING ApSR. VESTERGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Rasmus Vestergård er medlem af ledelsen.Se mere
2. september 2002Regnskap for 2002 offentligjortAH VÆRKTØJ- OG MASKINFABRIK A/SAH VÆRKTØJ- OG MASKINFABRIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2001 til 30. april. Rasmus Vestergård er medlem av styret.Se mere
10. juli 2002Nye navn i styretAH VÆRKTØJ- OG MASKINFABRIK A/S2 nye medlemmer blir med i styret for AH VÆRKTØJ- OG MASKINFABRIK A/S. Rasmus Vestergård er fortsatt styremedlem.Se mere
10. juli 2002Henrik Pander blir adm. direktørAH VÆRKTØJ- OG MASKINFABRIK A/SHenrik Pander blir adm. direktør i AH VÆRKTØJ- OG MASKINFABRIK A/S. Rasmus Vestergård er medlem av styret.Se mere
19. oktober 2001Regnskap for 2001 offentligjortAH VÆRKTØJ- OG MASKINFABRIK A/SAH VÆRKTØJ- OG MASKINFABRIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2000 til 30. april. Rasmus Vestergård er medlem av styret.Se mere
17. oktober 2001Regnskap for 2001 offentligjortR. VESTERGAARD HOLDING ApSR. VESTERGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Rasmus Vestergård er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2001Poul Erik Olesen forlater styretAH VÆRKTØJ- OG MASKINFABRIK A/SPoul Erik Olesen forlater styret for AH VÆRKTØJ- OG MASKINFABRIK A/S etter en periode på 11 år. Rasmus Vestergård er fortsatt styremedlem.Se mere
7. september 2000Regnskap for 2000 offentligjortR. VESTERGAARD HOLDING ApSR. VESTERGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Rasmus Vestergård er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2000Regnskap for 2000 offentligjortAH VÆRKTØJ- OG MASKINFABRIK A/SAH VÆRKTØJ- OG MASKINFABRIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1999 til 30. april. Rasmus Vestergård er medlem av styret.Se mere