24. maiOverskudd på DKK 293.856 ASSENS LÆGEHUS ApSASSENS LÆGEHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rasmus Vesterløkke Pedersen eier 20% av virksomheten.Se mere
1. januarEndring i eierkretsenLægehuset Skelvænget I/SRasmus Vesterløkke Pedersen er ikke lenger registrert som reell eier av Lægehuset Skelvænget I/S.Se mere
1. januarEndring i eierkretsenASSENS LÆGEHUS ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av ASSENS LÆGEHUS ApS. Rasmus Vesterløkke Pedersen eier fortsat 20% av virksomheten.Se mere
11. mai 2023Lægehuset, Skelvænget Assens søger lægesekretær, social-og sundhedsassistent, sygeplejerske, bioanalytiker eller farmakonomLægehuset Skelvænget I/S · AssensLægehuset Skelvænget I/S søger ny medarbejder i Assens på deltid. Kontaktperson: Kirsten Dahl Andersen, praktiserende læge. Rasmus Vesterløkke Pedersen eier 25% av virksomheten.Se jobopslag
18. april 2023Overskudd på DKK 379.262 ASSENS LÆGEHUS ApSASSENS LÆGEHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rasmus Vesterløkke Pedersen eier 20% av virksomheten.Se mere
1. februar 2023Endring i eierkretsenLægehuset Skelvænget I/SBonnie Bruun Bechsgaard registrert som reell eier av Lægehuset Skelvænget I/S. Rasmus Vesterløkke Pedersen eier fortsat 25% av virksomheten.Se mere
1. september 2022Endring i eierkretsenLægehuset Skelvænget I/SSusanne Lund Henriksen registrert som reell eier av Lægehuset Skelvænget I/S. Rasmus Vesterløkke Pedersen eier fortsat 25% av virksomheten.Se mere
1. september 2022Endring i eierkretsenASSENS LÆGEHUS ApSSusanne Lund Henriksen registrert som reell eier av ASSENS LÆGEHUS ApS. Rasmus Vesterløkke Pedersen eier fortsat 20% av virksomheten.Se mere
5. mai 2022Overskudd på DKK 752.679 ASSENS LÆGEHUS ApSASSENS LÆGEHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Rasmus Vesterløkke Pedersen eier 20% av virksomheten.Se mere
25. april 2021Underskudd på DKK 300.900 ASSENS LÆGEHUS ApSASSENS LÆGEHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Rasmus Vesterløkke Pedersen eier 20% av virksomheten.Se mere
30. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.ASSENS LÆGEHUS ApSTidligere bransje: Uoplyst. Rasmus Vesterløkke Pedersen eier 20% av virksomheten.Se mere
28. mai 2020Overskudd på DKK 517.795 ASSENS LÆGEHUS ApSASSENS LÆGEHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Rasmus Vesterløkke Pedersen eier 20% av virksomheten.Se mere
26. april 2019Overskudd på DKK 527.993 ASSENS LÆGEHUS ApSASSENS LÆGEHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Rasmus Vesterløkke Pedersen eier 20% av virksomheten.Se mere
20. april 2018Overskudd på DKK 331.129 ASSENS LÆGEHUS ApSASSENS LÆGEHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Rasmus Vesterløkke Pedersen eier 20% av virksomheten.Se mere
19. april 2018AdresseendringASSENS LÆGEHUS ApSASSENS LÆGEHUS ApS flytter til ny adresse i Assens. Rasmus Vesterløkke Pedersen eier 20% av virksomheten.Se mere
13. mars 2017Overskudd på DKK 615.899 ASSENS LÆGEHUS ApSASSENS LÆGEHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Rasmus Vesterløkke Pedersen eier 20% av virksomheten.Se mere
18. april 2016Overskudd på DKK 261.492 ASSENS LÆGEHUS ApSASSENS LÆGEHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Rasmus Vesterløkke Pedersen eier 20% av virksomheten.Se mere
7. mai 2015Overskudd på DKK 703.077 ASSENS LÆGEHUS ApSASSENS LÆGEHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Rasmus Vesterløkke Pedersen eier 20% av virksomheten.Se mere
1. januar 2015Endring i eierkretsenLægehuset Skelvænget I/SRasmus Vesterløkke Pedersen registrert som reell eier av Lægehuset Skelvænget I/S.Se mere
21. mars 2014Overskudd på DKK 192.716 ASSENS LÆGEHUS ApSASSENS LÆGEHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Rasmus Vesterløkke Pedersen eier 20% av virksomheten.Se mere