15. mars 2018Rasmus Vind Ludvigsen forlater ledelsenRÅSTOF ApSRasmus Vind Ludvigsen forlater ledelsen for RÅSTOF ApS etter en periode på 1 år.Se mere
15. mars 2018Endring i eierkretsenRÅSTOF ApSRasmus Vind Ludvigsen er ikke lenger registrert som reell eier av RÅSTOF ApS.Se mere
28. november 2017Overskudd på DKK 86.649 RÅSTOF ApSRÅSTOF ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Rasmus Vind Ludvigsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mars 2017Underskudd på DKK 34.664 RÅSTOF ApSRÅSTOF ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016. Rasmus Vind Ludvigsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. mars 2017Ny status NORMALRÅSTOF ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Rasmus Vind Ludvigsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2017Rasmus Vind Ludvigsen blir med i ledelsenRÅSTOF ApSRasmus Vind Ludvigsen blir med i ledelsen for RÅSTOF ApS.Se mere
13. januar 2017Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGRÅSTOF ApSTidligere status: Normal. Rasmus Vind Ludvigsen eier 100% av virksomheten.Se mere
1. juli 2016Endring i eierkretsenRÅSTOF ApSRasmus Vind Ludvigsen registrert som reell eier av RÅSTOF ApS.Se mere
31. januar 2014Rasmus Vind Ludvigsen forlater styretRÅSTOF ApSRasmus Vind Ludvigsen forlater styret for RÅSTOF ApS etter en periode på 8 måneder.Se mere
16. desember 2013AdresseendringRÅSTOF ApSRÅSTOF ApS flytter til ny adresse i København NV. Rasmus Vind Ludvigsen er medlem av styret.Se mere
1. juni 2013StiftelseRÅSTOF ApSRÅSTOF ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Rasmus Vind Ludvigsen er medlem av styret.Se mere
23. oktober 2012Rasmus Vind Ludvigsen forlater ledelsenKØDMARKEDET S.M.B.A.Rasmus Vind Ludvigsen forlater ledelsen for KØDMARKEDET S.M.B.A. etter en periode på 3 år.Se mere
28. august 2012Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGKØDMARKEDET S.M.B.A.Tidligere status: Normal. Rasmus Vind Ludvigsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. april 2010Ny bransje: Andre forlystelser og fritidsaktiviteterKØDMARKEDET S.M.B.A.Tidligere bransje: Uoplyst. Rasmus Vind Ludvigsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars 2010StiftelseKØDMARKEDET S.M.B.A.KØDMARKEDET S.M.B.A. stiftes i bransjen uoplyst. Rasmus Vind Ludvigsen er medlem af ledelsen.Se mere