1. juniEndring i eierkretsenKrebs A/SRasmus Wedel Sørensen øker sitt reelle eierskap av Krebs A/S.Se mere
19. desember 2023Overskudd på DKK 5,8 mio.RWS HOLDING, MOU ApSRWS HOLDING, MOU ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Rasmus Wedel Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2023Overskudd på DKK 10.234 Wedel Invest, Mou A/SWedel Invest, Mou A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Rasmus Wedel Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2023Overskudd på DKK 357.382 Sørensen Ejendomme ApSSørensen Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Rasmus Wedel Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2023Overskudd på DKK 14 mio.Krebs A/SKrebs A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Rasmus Wedel Sørensen eier 35% av virksomheten.Se mere
15. november 2023Overskudd på DKK 1,0 mio.Svendborgvej 21 ApSSvendborgvej 21 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Rasmus Wedel Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 2023 · Energy Supply DKUgens rokader: Nyt fra Claviate, Danske Commodities og Gas Storage DenmarkKrebs A/S Rasmus Wedel Sørensen er udnævnt som bestyrelsesformand hos Krebs A/S i stedet for Vibeke Niss, der dog forbliver i bestyrelsen (kilde: Les artikkel
14. september 2023Rasmus Wedel Sørensen blir med i styretKrebs A/SRasmus Wedel Sørensen blir med i styret for Krebs A/S.Se mere
21. desember 2022Overskudd på DKK 2,4 mio.RWS HOLDING, MOU ApSRWS HOLDING, MOU ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Rasmus Wedel Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2022Overskudd på DKK 4,8 mio.Krebs A/SKrebs A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Rasmus Wedel Sørensen eier 35% av virksomheten.Se mere
9. desember 2022Overskudd på DKK 327.688 Sørensen Ejendomme ApSSørensen Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Rasmus Wedel Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2022Overskudd på DKK 143.152 Wedel Invest, Mou A/SWedel Invest, Mou A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Rasmus Wedel Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2022Overskudd på DKK 483.470 Svendborgvej 21 ApSSvendborgvej 21 ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. juni 2021 til 30. september. Rasmus Wedel Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2021Overskudd på DKK 1,2 mio.RWS HOLDING, MOU ApSRWS HOLDING, MOU ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Rasmus Wedel Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2021Overskudd på DKK 777.688 Sørensen Ejendomme ApSSørensen Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Rasmus Wedel Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2021Overskudd på DKK 60.340 Wedel Invest, Mou A/SWedel Invest, Mou A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Rasmus Wedel Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2021AdresseendringKrebs A/SKrebs A/S flytter fra Nørager til Aalborg Øst. Rasmus Wedel Sørensen eier 35% av virksomheten.Se mere
23. november 2021Overskudd på DKK 1,1 mio.Krebs A/SKrebs A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Rasmus Wedel Sørensen eier 35% av virksomheten.Se mere
1. oktober 2021Endring i eierkretsenKrebs A/SRasmus Wedel Sørensen registrert som reell eier av Krebs A/S.Se mere
15. juni 2021Endring i eierkretsenSvendborgvej 21 ApSMorten Krebs Christensen registrert som reell eier av Svendborgvej 21 ApS. Rasmus Wedel Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere