9. desember 2017Raymond Reed forlater styretKRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApSRaymond Reed forlater styret for KRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApS etter en periode på 32 år.Se mere
30. oktober 2017Overskudd på DKK 1,2 mio.KRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApSKRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Raymond Reed er medlem av styret.Se mere
26. september 2016Overskudd på DKK 668.296 KRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApSKRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2015 til 30. april. Raymond Reed er medlem av styret.Se mere
10. september 2015Overskudd på DKK 2,1 mio.KRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApSKRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2014 til 30. april. Raymond Reed er medlem av styret.Se mere
10. september 2014Overskudd på DKK 867.897 KRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApSKRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2013 til 30. april. Raymond Reed er medlem av styret.Se mere
24. september 2013Overskudd på DKK 1,7 mio.KRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApSKRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2012 til 30. april. Raymond Reed er medlem av styret.Se mere
15. oktober 2012Ny bransje: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.KRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Raymond Reed er medlem av styret.Se mere
20. september 2012Overskudd på DKK 838.850 KRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApSKRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2011 til 30. april. Raymond Reed er medlem av styret.Se mere
20. september 2011Regnskap for 2011 offentligjortKRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApSKRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2010 til 30. april. Raymond Reed er medlem av styret.Se mere
24. september 2010Regnskap for 2010 offentligjortKRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApSKRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2009 til 30. april. Raymond Reed er medlem av styret.Se mere
24. januar 2010AdresseendringKRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApSKRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApS flytter til ny adresse i Hillerød. Raymond Reed er medlem av styret.Se mere
28. september 2009Regnskap for 2009 offentligjortKRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApSKRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2008 til 30. april. Raymond Reed er medlem av styret.Se mere
24. september 2008Regnskap for 2008 offentligjortKRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApSKRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2007 til 30. april. Raymond Reed er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberKRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApSTidligere bransje: Anden virksomhedsrådgivning. Raymond Reed er medlem av styret.Se mere
24. september 2007Regnskap for 2007 offentligjortKRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApSKRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2006 til 30. april. Raymond Reed er medlem av styret.Se mere
3. mai 2007Ny bransje: Anden virksomhedsrådgivningKRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApSTidligere bransje: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Raymond Reed er medlem av styret.Se mere
25. september 2006Regnskap for 2006 offentligjortKRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApSKRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2005 til 30. april. Raymond Reed er medlem av styret.Se mere
7. oktober 2005Regnskap for 2005 offentligjortKRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApSKRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2004 til 30. april. Raymond Reed er medlem av styret.Se mere
29. september 2004Regnskap for 2004 offentligjortKRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApSKRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2003 til 30. april. Raymond Reed er medlem av styret.Se mere
23. september 2004Torsten Valdemar Hvidt forlater styretKRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApSTorsten Valdemar Hvidt forlater styret for KRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApS etter en periode på 18 år. Raymond Reed er fortsatt styremedlem.Se mere