4. desember 1998Ny status OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATIONREDERIET GRETHE WONSILD ApSTidligere status: Under frivillig likvidation.
27. august 1998Flere forlater styretREDERIET GRETHE WONSILD ApS4 medlemmer forlater styret for REDERIET GRETHE WONSILD ApS.Ole Henrik EnghaveForlater etter en periode på 3 årHenning LoeschForlater etter en periode på 3 årSøren VictorForlater etter en periode på 3 årTorben RavnForlater etter en periode på 3 år
27. august 1998Jan Meinertz forlater ledelsenREDERIET GRETHE WONSILD ApSJan Meinertz forlater ledelsen for REDERIET GRETHE WONSILD ApS etter en periode på 3 år.
27. august 1998Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONREDERIET GRETHE WONSILD ApSTidligere status: Normal.
15. august 1995Nytt navn: REDERIET GRETHE WONSILD ApSApS KBIL 38 NR. 1947ApS KBIL 38 NR. 1947 skifter navn til REDERIET GRETHE WONSILD ApS.
11. august 1995Erstatning i styretApS KBIL 38 NR. 19475 endringer i styret for ApS KBIL 38 NR. 1947.Tiltrer styretOle Henrik EnghaveStyrelederHenning LoeschStyremedlemSøren VictorStyremedlemTorben RavnStyremedlemForlater styretPer Emil Hasselbalch StakemannForlater etter en periode på 3 måneder
11. august 1995Jan Meinertz blir med i ledelsenApS KBIL 38 NR. 1947Jan Meinertz erstatter Ulf Svejgaard Poulsen i ledelsen for ApS KBIL 38 NR. 1947 etter en periode på 3 måneder.
1. mai 1995StiftelseApS KBIL 38 NR. 1947ApS KBIL 38 NR. 1947 stiftes i 1995.AdresseKvæsthusgade 61251 København KPersonerUlf Svejgaard PoulsenDirektørPer Emil Hasselbalch StakemannStyremedlem