19. januar 2022Endring i eierkretsenRegstrup Byg ApSJesper Kofod er ikke lenger registrert som reell eier av Regstrup Byg ApS.Fra100%Til–
21. mai 2021Jesper Kofod forlater ledelsenRegstrup Byg ApSJesper Kofod forlater ledelsen for Regstrup Byg ApS etter en periode på 1 år.
8. oktober 2020Endring i eierkretsenRegstrup Byg ApSJesper Kofod registrert som reell eier av Regstrup Byg ApS.Fra–Til100%
10. mai 2020AdresseendringRegstrup Byg ApSRegstrup Byg ApS flytter fra Skamby til Regstrup.Ny adressec/o Jesper KofodGl. Skovvej 1274420 Regstrup
30. april 2020Nytt navn: Regstrup Byg ApSJ.J.T. af 9. oktober 2019 ApSJ.J.T. af 9. oktober 2019 ApS skifter navn til Regstrup Byg ApS.
29. januar 2020Jesper Kofod blir med i ledelsenJ.J.T. af 9. oktober 2019 ApSJesper Kofod erstatter Kai Kilmèr Dan Hoffman i ledelsen for J.J.T. af 9. oktober 2019 ApS etter en periode på 4 måneder.
29. januar 2020Endring i eierkretsenJ.J.T. af 9. oktober 2019 ApSCecelia Mier Hoffman er ikke lenger registrert som reell eier av J.J.T. af 9. oktober 2019 ApS.Fra100%Til–
10. oktober 2019AdresseendringJ.J.T. af 9. oktober 2019 ApSJ.J.T. af 9. oktober 2019 ApS flytter fra København K til Skamby.Ny adresseTorupvej 65485 Skamby
9. oktober 2019Kai Kilmèr Dan Hoffman blir med i ledelsenJ.J.T. af 9. oktober 2019 ApSKai Kilmèr Dan Hoffman blir med i ledelsen for J.J.T. af 9. oktober 2019 ApS.
9. oktober 2019Endring i eierkretsenJ.J.T. af 9. oktober 2019 ApSCecelia Mier Hoffman registrert som reell eier av J.J.T. af 9. oktober 2019 ApS.Fra–Til100%
9. oktober 2019Ny bransje: Kombinerede serviceydelserJ.J.T. af 9. oktober 2019 ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber.
9. oktober 2019Nytt navn: J.J.T. af 9. oktober 2019 ApSApS KBUS 18 - 181ApS KBUS 18 - 181 skifter navn til J.J.T. af 9. oktober 2019 ApS.
1. oktober 2019StiftelseApS KBUS 18 - 181ApS KBUS 18 - 181 stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber.AdresseKronprinsessegade 181306 København K