1. juliUnderskudd på DKK 1,1 mio.Rene Hartung ApSRene Hartung ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rene Hartung er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. juniEndring i eierkretsenY-CONNECTION GROUP A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av Y-CONNECTION GROUP A/S. Rene Hartung er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. november 2023Rene Hartung blir adm. direktørY-CONNECTION GROUP A/SRene Hartung erstatter Søren Storgaard som adm. direktør i Y-CONNECTION GROUP A/S.Se mere
1. november 2023Rene Hartung blir adm. direktørY-CONNECTION A/SRene Hartung erstatter Søren Storgaard som adm. direktør i Y-CONNECTION A/S.Se mere
28. juni 2023Overskudd på DKK 2,6 mio.Rene Hartung ApSRene Hartung ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rene Hartung er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. oktober 2022Endring i eierkretsenWellAtlt ApSRene Hartung er ikke lenger registrert som reell eier av WellAtlt ApS.Se mere
23. juni 2022Underskudd på DKK 4.532 Rene Hartung ApSRene Hartung ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Rene Hartung er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. mars 2022Overskudd på DKK 278.222 WellAtlt ApSWellAtlt ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Rene Hartung eier 26% av virksomheten.Se mere
27. juni 2021Underskudd på DKK 6.996 Rene Hartung ApSRene Hartung ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Rene Hartung er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. mai 2021Overskudd på DKK 83.741 WellAtlt ApSWellAtlt ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Rene Hartung eier 26% av virksomheten.Se mere
10. august 2020Ny selskapsform AnpartsselskabRene Hartung ApSRene Hartung IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Rene Hartung ApS. Rene Hartung er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. august 2020Underskudd på DKK 8.434 Rene Hartung IVSRene Hartung IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Rene Hartung er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. april 2020Overskudd på DKK 68.356 WellAtlt ApSWellAtlt ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Rene Hartung eier 26% av virksomheten.Se mere
21. november 2019Ny selskapsform AnpartsselskabWellAtlt ApSWellAtlt IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til WellAtlt ApS. Rene Hartung eier 26% av virksomheten.Se mere
5. juni 2019Overskudd på DKK 128.484 Rene Hartung IVSRene Hartung IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Rene Hartung er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. mai 2019Overskudd på DKK 1.689 WellAtlt IVSWellAtlt IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 31. desember 2018. Rene Hartung eier 26% av virksomheten.Se mere
1. mai 2019Endring i eierkretsenWellAtlt IVSRene Hartung reduserer sitt reelle eierskap av WellAtlt IVS.Se mere
1. januar 2019Claus Lefort Sønderskov blir adm. direktørWellAtlt IVSClaus Lefort Sønderskov blir adm. direktør i WellAtlt IVS. Rene Hartung eier 33,3% av virksomheten.Se mere
31. desember 2018Søren Hald forlater ledelsenWellAtlt IVSSøren Hald forlater ledelsen for WellAtlt IVS etter en periode på 2 år. Rene Hartung eier 33,3% av virksomheten.Se mere
6. mai 2018Underskudd på DKK 9.594 Rene Hartung IVSRene Hartung IVS offentliggjør regnskap for perioden 22. august 2016 til 31. desember 2017. Rene Hartung er adm. direktør i virksomheten.Se mere