18. september 2014Simon James Edsall blir med i styretTRINITY SHIPPING SERVICES A/SSimon James Edsall erstatter Rene Kreipke i styret for TRINITY SHIPPING SERVICES A/S etter en periode på 11 år.Se mere
18. september 2014Rene Kreipke forlater ledelsenTRINITY SHIPPING SERVICES A/SRene Kreipke forlater ledelsen for TRINITY SHIPPING SERVICES A/S etter en periode på 11 år.Se mere
13. juni 2014Overskudd på DKK 2,5 mio.TRINITY SHIPPING SERVICES A/STRINITY SHIPPING SERVICES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Rene Kreipke er medlem af ledelsen.Se mere
30. juli 2013AdresseendringTRINITY SHIPPING SERVICES A/STRINITY SHIPPING SERVICES A/S flytter fra København Ø til Nordhavn. Rene Kreipke er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2013Overskudd på DKK 1,8 mio.TRINITY SHIPPING SERVICES A/STRINITY SHIPPING SERVICES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Rene Kreipke er medlem af ledelsen.Se mere
13. mai 2013Emmanuel Marie C Willems forlater ledelsenTRINITY SHIPPING SERVICES A/SEmmanuel Marie C Willems forlater ledelsen for TRINITY SHIPPING SERVICES A/S etter en periode på 1 år. Rene Kreipke er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortTRINITY SHIPPING SERVICES A/STRINITY SHIPPING SERVICES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Rene Kreipke er medlem af ledelsen.Se mere
17. februar 2012Thi THu Ha Phan blir med i styretTRINITY SHIPPING SERVICES A/SThi THu Ha Phan blir med i styret for TRINITY SHIPPING SERVICES A/S. Rene Kreipke er medlem af ledelsen.Se mere
17. januar 2012Tom De Clerk forlater styretTRINITY SHIPPING SERVICES A/STom De Clerk forlater styret for TRINITY SHIPPING SERVICES A/S etter en periode på 9 år. Rene Kreipke er medlem af ledelsen.Se mere
17. januar 2012Emmanuel Marie C Willems blir med i ledelsenTRINITY SHIPPING SERVICES A/SEmmanuel Marie C Willems blir med i ledelsen for TRINITY SHIPPING SERVICES A/S. Rene Kreipke er medlem af ledelsen.Se mere
21. mars 2011Regnskap for 2010 offentligjortTRINITY SHIPPING SERVICES A/STRINITY SHIPPING SERVICES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Rene Kreipke er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortTRINITY SHIPPING SERVICES A/STRINITY SHIPPING SERVICES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Rene Kreipke er medlem af ledelsen.Se mere
12. august 2009Henri Versluys forlater styretTRINITY SHIPPING SERVICES A/SHenri Versluys forlater styret for TRINITY SHIPPING SERVICES A/S etter en periode på 6 år. Rene Kreipke er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortTRINITY SHIPPING SERVICES A/STRINITY SHIPPING SERVICES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Rene Kreipke er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortTRINITY SHIPPING SERVICES A/STRINITY SHIPPING SERVICES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Rene Kreipke er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2008Philip Martin Graff blir med i styretTRINITY SHIPPING SERVICES A/SPhilip Martin Graff erstatter Bertil Jacobi i styret for TRINITY SHIPPING SERVICES A/S etter en periode på 5 år. Rene Kreipke er medlem af ledelsen.Se mere
13. mai 2008Rene Kreipke forlater styretINCHCAPE SHIPPING SERVICES LOGISTICS A/SRene Kreipke forlater styret for INCHCAPE SHIPPING SERVICES LOGISTICS A/S etter en periode på 4 år.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: SpeditørerTRINITY SHIPPING SERVICES A/STidligere bransje: Speditørvirksomhed. Rene Kreipke er medlem af ledelsen.Se mere
11. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortTRINITY SHIPPING SERVICES A/STRINITY SHIPPING SERVICES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Rene Kreipke er medlem af ledelsen.Se mere
11. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortINCHCAPE SHIPPING SERVICES LOGISTICS A/SINCHCAPE SHIPPING SERVICES LOGISTICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Rene Kreipke er medlem av styret.Se mere