15. april 2014Rene Munk Eliesen forlater ledelsenRIIS HOLDING KOLDING ApSRene Munk Eliesen forlater ledelsen for RIIS HOLDING KOLDING ApS etter en periode på 8 år.Se mere
10. april 2014Endring i eierkretsenELIESEN HOLDING ApSMogens Riis Jørgensen registrert som reell eier av ELIESEN HOLDING ApS. Rene Munk Eliesen er medlem af ledelsen.Se mere
15. oktober 2013Rene Munk Eliesen forlater styretGRAPHIC SOURCE A/SRene Munk Eliesen forlater styret for GRAPHIC SOURCE A/S etter en periode på 6 år.Se mere
6. juni 2013Overskudd på DKK 19.798 ELIESEN HOLDING ApSELIESEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Rene Munk Eliesen er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2013Overskudd på DKK 220.376 GRAPHIC SOURCE A/SGRAPHIC SOURCE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Rene Munk Eliesen er medlem av styret.Se mere
8. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortELIESEN HOLDING ApSELIESEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Rene Munk Eliesen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortGRAPHIC SOURCE A/SGRAPHIC SOURCE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Rene Munk Eliesen er medlem av styret.Se mere
22. september 2011AdresseendringGRAPHIC SOURCE A/SGRAPHIC SOURCE A/S flytter til ny adresse i Vejen. Rene Munk Eliesen er medlem av styret.Se mere
5. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortELIESEN HOLDING ApSELIESEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Rene Munk Eliesen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortGRAPHIC SOURCE A/SGRAPHIC SOURCE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Rene Munk Eliesen er medlem av styret.Se mere
25. mai 2011Mikael Dalsgaard Løgstrup blir med i styretGRAPHIC SOURCE A/SMikael Dalsgaard Løgstrup erstatter Ernst Lykke Nielsen i styret for GRAPHIC SOURCE A/S etter en periode på 3 år. Rene Munk Eliesen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. mars 2011AdresseendringGRAPHIC SOURCE A/SGRAPHIC SOURCE A/S flytter til ny adresse i Vejen. Rene Munk Eliesen er medlem av styret.Se mere
18. januar 2011Rasmus Dall blir med i ledelsenVERKAUF ApSRasmus Dall erstatter Rene Munk Eliesen i ledelsen for VERKAUF ApS etter en periode på 4 år.Se mere
14. september 2010AdresseendringGRAPHIC SOURCE A/SGRAPHIC SOURCE A/S flytter fra Kolding til Vejen. Rene Munk Eliesen er medlem av styret.Se mere
2. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortELIESEN HOLDING ApSELIESEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Rene Munk Eliesen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortGAUCIA ApSGAUCIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Rene Munk Eliesen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortGRAPHIC SOURCE A/SGRAPHIC SOURCE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Rene Munk Eliesen er medlem av styret.Se mere
13. september 2009AdresseendringGAUCIA ApSGAUCIA ApS flytter til ny adresse i Kolding. Rene Munk Eliesen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortGAUCIA ApSGAUCIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Rene Munk Eliesen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortELIESEN HOLDING ApSELIESEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Rene Munk Eliesen er medlem af ledelsen.Se mere