15. mars 2000Rene Uffe Seidel forlater styretMÆRSK RUSLAND ApSRene Uffe Seidel forlater styret for MÆRSK RUSLAND ApS etter en periode på 10 år.Se mere
6. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortMÆRSK RUSLAND ApSMÆRSK RUSLAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Rene Uffe Seidel er medlem av styret.Se mere
1. desember 1998Henrik Larsen forlater ledelsenMÆRSK RUSLAND ApSHenrik Larsen forlater ledelsen for MÆRSK RUSLAND ApS etter en periode på 2 år. Rene Uffe Seidel er medlem av styret.Se mere
3. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortMÆRSK RUSLAND ApSMÆRSK RUSLAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Rene Uffe Seidel er medlem av styret.Se mere
15. mai 1998Erstatning i styretMÆRSK RUSLAND ApS3 endringer i styret for MÆRSK RUSLAND ApS. Rene Uffe Seidel er fortsatt styremedlem.Se mere
15. mai 1998Jørgen Harling blir med i ledelsenMÆRSK RUSLAND ApSJørgen Harling blir med i ledelsen for MÆRSK RUSLAND ApS. Rene Uffe Seidel er medlem av styret.Se mere
1. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortMÆRSK RUSLAND ApSMÆRSK RUSLAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Rene Uffe Seidel er medlem av styret.Se mere
30. mai 1997Henrik Larsen blir med i styretMÆRSK RUSLAND ApSHenrik Larsen erstatter Tomas Dyrbye i styret for MÆRSK RUSLAND ApS etter en periode på 2 år. Rene Uffe Seidel er fortsatt styremedlem.Se mere
30. mai 1997Henrik Larsen blir med i ledelsenMÆRSK RUSLAND ApSHenrik Larsen erstatter Tomas Dyrbye i ledelsen for MÆRSK RUSLAND ApS etter en periode på 2 år. Rene Uffe Seidel er medlem av styret.Se mere
20. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortMÆRSK RUSLAND ApSMÆRSK RUSLAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Rene Uffe Seidel er medlem av styret.Se mere
28. juni 1996Stig Andersen forlater styretMÆRSK RUSLAND ApSStig Andersen forlater styret for MÆRSK RUSLAND ApS etter en periode på 1 år. Rene Uffe Seidel er fortsatt styremedlem.Se mere
24. april 1995Flemming Edvard Ipsen forlater ledelsenMÆRSK RUSLAND ApSFlemming Edvard Ipsen forlater ledelsen for MÆRSK RUSLAND ApS etter en periode på 1 måned. Rene Uffe Seidel er medlem av styret.Se mere
16. mars 1995Erstatning i styretMÆRSK RUSLAND ApS5 endringer i styret for MÆRSK RUSLAND ApS. Rene Uffe Seidel er fortsatt styremedlem.Se mere
16. mars 1995Nye navn i ledelsenMÆRSK RUSLAND ApS2 nye personer i ledelsen for MÆRSK RUSLAND ApS. Rene Uffe Seidel er medlem av styret.Se mere
8. oktober 1994Nytt navn: MÆRSK RUSLAND ApSApS KBIL 3 NR. 1158ApS KBIL 3 NR. 1158 skifter navn til MÆRSK RUSLAND ApS. Rene Uffe Seidel er medlem av styret.Se mere
7. oktober 1994Knud Børge Pontoppidan forlater styretApS KBIL 3 NR. 1158Knud Børge Pontoppidan forlater styret for ApS KBIL 3 NR. 1158 etter en periode på 4 år. Rene Uffe Seidel er fortsatt styremedlem.Se mere
7. oktober 1994Eivind Drachmann Kolding forlater ledelsenApS KBIL 3 NR. 1158Eivind Drachmann Kolding forlater ledelsen for ApS KBIL 3 NR. 1158 etter en periode på 4 år. Rene Uffe Seidel er medlem av styret.Se mere
23. september 1993Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styretApS KBIL 3 NR. 1158Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styret for ApS KBIL 3 NR. 1158 etter en periode på 3 år. Rene Uffe Seidel er fortsatt styremedlem.Se mere
23. september 1993Susanne Saul Stakemann forlater ledelsenApS KBIL 3 NR. 1158Susanne Saul Stakemann forlater ledelsen for ApS KBIL 3 NR. 1158 etter en periode på 3 år. Rene Uffe Seidel er medlem av styret.Se mere
1. juni 1990StiftelseApS KBIL 3 NR. 1158ApS KBIL 3 NR. 1158 stiftes i bransjen rederivirksomhed, fragtfart. Rene Uffe Seidel er medlem av styret.Se mere