30. augustUnderskudd på DKK 1,0 mio.Lilleris Skov og Entreprenør ApSLilleris Skov og Entreprenør ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2023 til 31. mars. Rene Vester Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2023Overskudd på DKK 208.678 Lilleris Skov og Entreprenør ApSLilleris Skov og Entreprenør ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2022 til 31. mars. Rene Vester Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
7. februar 2023Rene Vester Andersen blir med i ledelsenLilleris Skov og Entreprenør ApSRene Vester Andersen blir med i ledelsen for Lilleris Skov og Entreprenør ApS.Se mere
1. oktober 2022Endring i eierkretsenLilleris Skov og Entreprenør ApSRene Vester Andersen registrert som reell eier av Lilleris Skov og Entreprenør ApS.Se mere
13. oktober 2020Rene Vester Andersen forlater styretDatoselskabet af 10. oktober 2020 A/SRene Vester Andersen forlater styret for Datoselskabet af 10. oktober 2020 A/S etter en periode på 9 måneder.Se mere
10. oktober 2020Nytt navn: Datoselskabet af 10. oktober 2020 A/SAP GYLLEVOGNE A/SAP GYLLEVOGNE A/S skifter navn til Datoselskabet af 10. oktober 2020 A/S. Rene Vester Andersen er styreleder.Se mere
15. september 2020Rene Vester Andersen forlater styretLilleris Skov og Entreprenørservice A/SRene Vester Andersen forlater styret for Lilleris Skov og Entreprenørservice A/S etter en periode på 3 år.Se mere
15. september 2020Rene Vester Andersen forlater ledelsenLilleris Skov og Entreprenørservice A/SRene Vester Andersen forlater ledelsen for Lilleris Skov og Entreprenørservice A/S etter en periode på 3 år.Se mere
7. februar 2020 · Jern- og MaskinindustrienNyt fra direktioner og bestyrelser - del 1AP Gyllevogne A/S Rene Vester Andersen er indtrådt som bestyrelsesformand hos AP Gyllevogne A/S i stedet for Morten Kristoffer Larsen. Les artikkel
31. januar 2020Underskudd på DKK 1,7 mio.AP GYLLEVOGNE A/SAP GYLLEVOGNE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019. Rene Vester Andersen er styreleder.Se mere
29. januar 2020Rene Vester Andersen blir med i styretAP GYLLEVOGNE A/SRene Vester Andersen blir med i styret for AP GYLLEVOGNE A/S.Se mere
29. januar 2020Endring i eierkretsenAP GYLLEVOGNE A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av AP GYLLEVOGNE A/S. Rene Vester Andersen er styreleder.Se mere
19. desember 2019Underskudd på DKK 2,5 mio.Lilleris Skov og Entreprenørservice A/SLilleris Skov og Entreprenørservice A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Rene Vester Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2018Underskudd på DKK 1,1 mio.Lilleris Skov og Entreprenørservice A/SLilleris Skov og Entreprenørservice A/S offentliggjør regnskap for perioden 8. januar til 30. juni. Rene Vester Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
8. januar 2018StiftelseLilleris Skov og Entreprenørservice A/SLilleris Skov og Entreprenørservice A/S stiftes i bransjen dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter. Rene Vester Andersen er medlem af ledelsen.Se mere