10. juniUnderskudd på DKK 9,0 mio.Kvasir Technologies ApSKvasir Technologies ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2023 til 31. mars. Rene Østergaard Palne er medlem af ledelsen.Se mere
7. februarMikkel Skytte Hejbøl blir med i styretKvasir Technologies ApSMikkel Skytte Hejbøl blir med i styret for Kvasir Technologies ApS. Rene Østergaard Palne er medlem af ledelsen.Se mere
7. februarEndring i eierkretsenKvasir Technologies ApSJoachim Bachmann Nielsen reduserer sitt reelle eierskap av Kvasir Technologies ApS. Rene Østergaard Palne er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2023 · energy-supply.dkUgens rokader: Nyt fra Babcock & Wilcox, Crossbridge Energy og Energi DanmarkRene Østergaard Palne er indtrådt i direktionen hos Kvasir Technologies ApS. Les artikkel
23. november 2023Rene Østergaard Palne blir med i ledelsenKvasir Technologies ApSRene Østergaard Palne blir med i ledelsen for Kvasir Technologies ApS.Se mere
7. juni 2023Endring i eierkretsenØstergaard Palne Holding IVSRene Østergaard Palne er ikke lenger registrert som reell eier av Østergaard Palne Holding IVS.Se mere
7. oktober 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGØstergaard Palne Holding IVSTidligere status: Under konkurs. Rene Østergaard Palne eier 50% av virksomheten.Se mere
7. mars 2022Ny status UNDER KONKURSØstergaard Palne Holding IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Rene Østergaard Palne eier 50% av virksomheten.Se mere
26. januar 2022Rene Østergaard Palne forlater ledelsenØstergaard Palne Holding IVSRene Østergaard Palne forlater ledelsen for Østergaard Palne Holding IVS etter en periode på 6 år.Se mere
26. januar 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGØstergaard Palne Holding IVSTidligere status: Normal. Rene Østergaard Palne eier 50% av virksomheten.Se mere
13. april 2021Overskudd på DKK 0 Østergaard Palne Holding IVSØstergaard Palne Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Rene Østergaard Palne er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2020Overskudd på DKK 0 Østergaard Palne Holding IVSØstergaard Palne Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Rene Østergaard Palne er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2019Overskudd på DKK 47.822 Østergaard Palne Holding IVSØstergaard Palne Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Rene Østergaard Palne er medlem af ledelsen.Se mere
11. januar 2019Rene Østergaard Palne forlater styretCopenhagen Strategy A/SRene Østergaard Palne forlater styret for Copenhagen Strategy A/S etter en periode på 3 år.Se mere
11. januar 2019Rene Østergaard Palne forlater ledelsenCopenhagen Strategy A/SRene Østergaard Palne forlater ledelsen for Copenhagen Strategy A/S etter en periode på 3 år.Se mere
11. januar 2019Endring i eierkretsenCopenhagen Strategy A/SRene Østergaard Palne er ikke lenger registrert som reell eier av Copenhagen Strategy A/S.Se mere
10. september 2018AdresseendringCopenhagen Strategy A/SCopenhagen Strategy A/S flytter fra København K til København Ø. Rene Østergaard Palne er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2018Underskudd på DKK 60.042 Østergaard Palne Holding IVSØstergaard Palne Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 8. april 2016 til 30. september 2017. Rene Østergaard Palne er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2018Underskudd på DKK 60.042 Copenhagen Strategy A/SCopenhagen Strategy A/S offentliggjør regnskap for perioden 7. juli 2016 til 30. september 2017. Rene Østergaard Palne er medlem af ledelsen.Se mere
8. april 2017Endring i eierkretsenØstergaard Palne Holding IVSRene Østergaard Palne registrert som reell eier av Østergaard Palne Holding IVS.Se mere