2. juliRené Andersen forlater styretDANISH MYO TECHNOLOGY A/SRené Andersen forlater styret for DANISH MYO TECHNOLOGY A/S etter en periode på 3 år.Se mere
12. aprilOverskudd på DKK 12 mio.TourCompass A/STourCompass A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. René Andersen er styreleder.Se mere
31. oktober 2023Underskudd på DKK 12.509 TRAVELBIZ ApSTRAVELBIZ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. René Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2023Underskudd på DKK 15.604 PALDOR HOLDING ApSPALDOR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. René Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2023René Andersen blir med i styretTourCompass A/SRené Andersen blir med i styret for TourCompass A/S.Se mere
7. juli 2023Overskudd på DKK 693.745 DANISH MYO TECHNOLOGY A/SDANISH MYO TECHNOLOGY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. René Andersen er styreleder.Se mere
7. november 2022Overskudd på DKK 59.960 PALDOR HOLDING ApSPALDOR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. René Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 2022Overskudd på DKK 55.835 TRAVELBIZ ApSTRAVELBIZ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. René Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 2022Kasper Berglund forlater styretDANISH MYO TECHNOLOGY A/SKasper Berglund forlater styret for DANISH MYO TECHNOLOGY A/S etter en periode på 11 år. René Andersen er fortsatt styreleder.Se mere
31. mai 2022René Andersen forlater ledelsenPUMORI ApSRené Andersen forlater ledelsen for PUMORI ApS etter en periode på 10 år.Se mere
31. mai 2022Endring i eierkretsenPUMORI ApSRené Andersen er ikke lenger registrert som reell eier av PUMORI ApS.Se mere
29. mars 2022Overskudd på DKK 4,5 mio.DANISH MYO TECHNOLOGY A/SDANISH MYO TECHNOLOGY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. René Andersen er styreleder.Se mere
22. november 2021Underskudd på DKK 54.101 TRAVELBIZ ApSTRAVELBIZ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. René Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2021Underskudd på DKK 73.046 PALDOR HOLDING ApSPALDOR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. René Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2021Overskudd på DKK 0 PUMORI ApSPUMORI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. René Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
14. mai 2021Overskudd på DKK 235.285 DANISH MYO TECHNOLOGY A/SDANISH MYO TECHNOLOGY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. René Andersen er styreleder.Se mere
12. februar 2021 · Electronic Supply DKNyt om navne: Rokader i Ambu, Blue World, NKT, Weibel og Turf TankDanish Myo Technology A/S René Andersen er indtrådt som bestyrelsesformand hos Danish Myo Technology A/S i stedet for Henrik Thorndahl Pedersen, der dog forbliver i bestyrelsen (kilde: Les artikkel
1. februar 2021René Andersen blir med i styretDANISH MYO TECHNOLOGY A/SRené Andersen blir med i styret for DANISH MYO TECHNOLOGY A/S.Se mere
19. november 2020Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberPALDOR HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. René Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2020Underskudd på DKK 46.677 TRAVELBIZ ApSTRAVELBIZ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. René Andersen er medlem af ledelsen.Se mere