4. juli 2007René Birger Rosenbeck-Larsen forlater styretBEE INVEST ApSRené Birger Rosenbeck-Larsen forlater styret for BEE INVEST ApS etter en periode på 7 år.Se mere
6. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortBEE INVEST ApSBEE INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. René Birger Rosenbeck-Larsen er medlem av styret.Se mere
7. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortBEE INVEST ApSBEE INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. René Birger Rosenbeck-Larsen er medlem av styret.Se mere
18. mai 2006René Birger Rosenbeck-Larsen forlater styretEZENTA A/SRené Birger Rosenbeck-Larsen forlater styret for EZENTA A/S etter en periode på 5 år.Se mere
13. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortBEE INVEST ApSBEE INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. René Birger Rosenbeck-Larsen er medlem av styret.Se mere
13. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortEZENTA A/SEZENTA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. René Birger Rosenbeck-Larsen er medlem av styret.Se mere
4. mai 2005AdresseendringBEE INVEST ApSBEE INVEST ApS flytter fra Allerød til København Ø. René Birger Rosenbeck-Larsen er medlem av styret.Se mere
4. mai 2005AdresseendringEZENTA A/SEZENTA A/S flytter fra Allerød til København Ø. René Birger Rosenbeck-Larsen er medlem av styret.Se mere
11. april 2005Jakob Ingemann blir med i styretEZENTA A/SJakob Ingemann blir med i styret for EZENTA A/S. René Birger Rosenbeck-Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. august 2004Lars Einar Bærentzen forlater styretEZENTA A/SLars Einar Bærentzen forlater styret for EZENTA A/S etter en periode på 4 år. René Birger Rosenbeck-Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. august 2004Lars Einar Bærentzen forlater styretBEE INVEST ApSLars Einar Bærentzen forlater styret for BEE INVEST ApS etter en periode på 4 år. René Birger Rosenbeck-Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. august 2004Lars Einar Bærentzen forlater ledelsenEZENTA A/SLars Einar Bærentzen forlater ledelsen for EZENTA A/S etter en periode på 4 år. René Birger Rosenbeck-Larsen er medlem av styret.Se mere
1. august 2004Lars Einar Bærentzen forlater ledelsenBEE INVEST ApSLars Einar Bærentzen forlater ledelsen for BEE INVEST ApS etter en periode på 4 år. René Birger Rosenbeck-Larsen er medlem av styret.Se mere
2. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortBEE INVEST ApSBEE INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. René Birger Rosenbeck-Larsen er medlem av styret.Se mere
2. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortEZENTA A/SEZENTA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. René Birger Rosenbeck-Larsen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2004Per Hjælmsø Hansen blir med i styretEZENTA A/SPer Hjælmsø Hansen blir med i styret for EZENTA A/S. René Birger Rosenbeck-Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
3. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortEZENTA A/SEZENTA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. René Birger Rosenbeck-Larsen er medlem av styret.Se mere
3. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortBEE INVEST ApSBEE INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. René Birger Rosenbeck-Larsen er medlem av styret.Se mere
21. mai 2003Nytt navn: BEE INVEST ApSEZENTA PARTNERS ApSEZENTA PARTNERS ApS skifter navn til BEE INVEST ApS. René Birger Rosenbeck-Larsen er medlem av styret.Se mere
17. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortEZENTA A/SEZENTA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2000 til 31. desember 2001. René Birger Rosenbeck-Larsen er medlem av styret.Se mere