K/S Vindpark Blæsbjerg Laug offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. René Erhardt Skovgaard Johansen er medlem av styret.
K/S Vindpark Blæsbjerg Laug offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. René Erhardt Skovgaard Johansen er medlem av styret.
K/S Vindpark Blæsbjerg Laug offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. René Erhardt Skovgaard Johansen er medlem av styret.
JYSK ENERGI FIBERNET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. René Erhardt Skovgaard Johansen er medlem av styret.
Jysk Energi (NOE) A.m.b.a. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. René Erhardt Skovgaard Johansen er medlem av styret.