4. oktoberStiftelseRené Franck Holding ApSRené Franck Holding ApS stiftes i bransjen opførelse af bygninger. René Franck Jørgensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. augustRené Franck Jørgensen forlater styretF Entreprise A/SRené Franck Jørgensen forlater styret for F Entreprise A/S etter en periode på 5 år.Se mere
23. augustRené Franck Jørgensen forlater ledelsenF Entreprise A/SRené Franck Jørgensen forlater ledelsen for F Entreprise A/S etter en periode på 5 år.Se mere
23. augustNy status UNDER KONKURSF Entreprise A/STidligere status: Normal. René Franck Jørgensen eier 34% av virksomheten.Se mere
22. augustNytt navn: F Entreprise A/SANSØ GRUPPEN A/SANSØ GRUPPEN A/S skifter navn til F Entreprise A/S. René Franck Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juliOverskudd på DKK 174.699 Estoft & Franck Ejendomme ApSEstoft & Franck Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. René Franck Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juniUnderskudd på DKK 10.000 ANSØ Service ApSANSØ Service ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. René Franck Jørgensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
18. juniAdresseendringANSØ Service ApSANSØ Service ApS flytter fra København K til Gentofte. René Franck Jørgensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
14. juniFlere forlater ledelsenANSØ Service ApS2 personer forlater ledelsen for ANSØ Service ApS. René Franck Jørgensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
14. juniSøren Franck Gjellerup blir adm. direktørANSØ Service ApSSøren Franck Gjellerup blir adm. direktør i ANSØ Service ApS. René Franck Jørgensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
14. juniEndring i eierkretsenANSØ Service ApSRené Franck Jørgensen registrert som reell eier av ANSØ Service ApS.Se mere
14. juniNy bransje: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhedANSØ Service ApSTidligere bransje: Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede. René Franck Jørgensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
14. juniNytt navn: ANSØ Service ApSUngerådgivningen ApSUngerådgivningen ApS skifter navn til ANSØ Service ApS. René Franck Jørgensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
18. januarStiftelseBFF HD ApSBFF HD ApS stiftes i bransjen finansielle holdingselskaber. René Franck Jørgensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
31. desember 2023Overskudd på DKK 826.135 ANSØ GRUPPEN A/SANSØ GRUPPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. juni. René Franck Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2023Regnskap for 2023 omgjortHørsholm Køkken ApSHørsholm Køkken ApS gjør om regnskapet for perioden 1. januar til 30. juni. René Franck Jørgensen eier 34% av virksomheten.Se mere
31. desember 2023Underskudd på DKK 95.279 GJELLERUP FRANCK HOLDING ApSGJELLERUP FRANCK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. juni. René Franck Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 2023Underskudd på DKK 73.627 Estoft & Franck Ejendomme ApSEstoft & Franck Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. René Franck Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 255.644 GJELLERUP FRANCK HOLDING ApSGJELLERUP FRANCK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. René Franck Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.ANSØ GRUPPEN A/SANSØ GRUPPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. René Franck Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere