19. desember 2023Overskudd på DKK 316.297 KARLSEN BYG A/SKARLSEN BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. René Gjelstrup Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2023Overskudd på DKK 314.800 RGK Holding ApSRGK Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. René Gjelstrup Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2023Overskudd på DKK 301.952 TK HOLDING. ØSTERVRAA ApSTK HOLDING. ØSTERVRAA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. René Gjelstrup Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2023Overskudd på DKK 263.114 SUNDHEDSHUS ØSTERVRAA ApSSUNDHEDSHUS ØSTERVRAA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. René Gjelstrup Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. oktober 2023 · Østvendsyssel FolkebladBlomsterløbet i Østervrå er familie, fællesskab og motionKarlsen Byg Indenfor byskiltet møder vi René Karlsen og Sandra E. Les artikkel
10. mars 2023René Gjelstrup Karlsen blir med i ledelsenTK HOLDING. ØSTERVRAA ApSRené Gjelstrup Karlsen erstatter Thorkild Gjelstrup Karlsen i ledelsen for TK HOLDING. ØSTERVRAA ApS etter en periode på 24 år.Se mere
10. mars 2023René Gjelstrup Karlsen blir med i ledelsenSUNDHEDSHUS ØSTERVRAA ApSRené Gjelstrup Karlsen erstatter Thorkild Gjelstrup Karlsen i ledelsen for SUNDHEDSHUS ØSTERVRAA ApS etter en periode på 14 år.Se mere
8. desember 2022Overskudd på DKK 194.925 RGK Holding ApSRGK Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. René Gjelstrup Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2022Overskudd på DKK 212.590 KARLSEN BYG A/SKARLSEN BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. René Gjelstrup Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2022Sandra Engelbrecht Kiel Thomsen blir med i styretKARLSEN BYG A/SSandra Engelbrecht Kiel Thomsen blir med i styret for KARLSEN BYG A/S. René Gjelstrup Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2022Tove Margrethe Karlsen forlater styretKARLSEN BYG A/STove Margrethe Karlsen forlater styret for KARLSEN BYG A/S etter en periode på 14 år. René Gjelstrup Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2021Overskudd på DKK 319.548 RGK Holding ApSRGK Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. René Gjelstrup Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 2021Overskudd på DKK 333.617 KARLSEN BYG A/SKARLSEN BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. René Gjelstrup Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. april 2021 · Østvendsyssel Folkeblad.dkKarlsen Byg A/S med mange års erfaringVi har specialiseret os i løsninger der er tilpasset kundens behov, samtidig med at den høje kvalitet fastholdes, fortæller René Karlsen. Les artikkel
22. desember 2020Overskudd på DKK 187.325 KARLSEN BYG A/SKARLSEN BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. René Gjelstrup Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2020Overskudd på DKK 178.323 RGK Holding ApSRGK Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. René Gjelstrup Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2019Overskudd på DKK 258.395 KARLSEN BYG A/SKARLSEN BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september. René Gjelstrup Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2019Overskudd på DKK 262.589 RGK Holding ApSRGK Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september. René Gjelstrup Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2018Overskudd på DKK 464.037 KARLSEN BYG A/SKARLSEN BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september. René Gjelstrup Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2018Overskudd på DKK 455.171 RGK Holding ApSRGK Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september. René Gjelstrup Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere