30. mars 2023Endring i eierkretsenRené Koch Holding ApSRené Grubbe Koch er ikke lenger registrert som reell eier av René Koch Holding ApS.Se mere
30. mars 2023Endring i eierkretsenRk Service ApSRené Grubbe Koch er ikke lenger registrert som reell eier av Rk Service ApS.Se mere
19. desember 2022René Grubbe Koch forlater ledelsenRené Koch Holding ApSRené Grubbe Koch forlater ledelsen for René Koch Holding ApS etter en periode på 4 år.Se mere
19. desember 2022René Grubbe Koch forlater ledelsenRk Service ApSRené Grubbe Koch forlater ledelsen for Rk Service ApS etter en periode på 4 år.Se mere
19. desember 2022Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONRené Koch Holding ApSTidligere status: Normal. René Grubbe Koch eier 100% av virksomheten.Se mere
19. desember 2022Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONRk Service ApSTidligere status: Normal. René Grubbe Koch eier 100% av virksomheten.Se mere
1. april 2022Endring i eierkretsenDK-VVSTEKNIK ApSRené Grubbe Koch er ikke lenger registrert som reell eier av DK-VVSTEKNIK ApS.Se mere
17. mars 2022Overskudd på DKK 70.962 René Koch Holding ApSRené Koch Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. René Grubbe Koch er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2022Overskudd på DKK 76.116 Rk Service ApSRk Service ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. René Grubbe Koch er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2022StiftelseDK-VVSTEKNIK ApSDK-VVSTEKNIK ApS stiftes i bransjen vvs- og blikkenslagerforretninger. René Grubbe Koch eier 40% av virksomheten.Se mere
12. mars 2021Overskudd på DKK 12.612 Rk Service ApSRk Service ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. René Grubbe Koch er medlem af ledelsen.Se mere
12. mars 2021Overskudd på DKK 7.805 René Koch Holding ApSRené Koch Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. René Grubbe Koch er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2020Overskudd på DKK 5.377 Rk Service ApSRk Service ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. juli 2018 til 30. september 2019. René Grubbe Koch er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2020Underskudd på DKK 817 René Koch Holding ApSRené Koch Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. juli 2018 til 30. september 2019. René Grubbe Koch er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2018StiftelseRené Koch Holding ApSRené Koch Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. René Grubbe Koch er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2018StiftelseRk Service ApSRk Service ApS stiftes i bransjen forberedende byggepladsarbejder. René Grubbe Koch er medlem af ledelsen.Se mere