4. septemberOverskudd på DKK 2,7 mio.PE Company A/SPE Company A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. René Larsen eier 45% av virksomheten.Se mere
22. desember 2023Overskudd på DKK 390.766 Filippa ApSFilippa ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. René Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2023Overskudd på DKK 891.847 PE Company A/SPE Company A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. René Larsen eier 45% av virksomheten.Se mere
5. juli 2023AdresseendringFilippa ApSFilippa ApS flytter fra København Ø til Korsør. René Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 2022Overskudd på DKK 451.898 Filippa ApSFilippa ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. René Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2022AdresseendringFilippa ApSFilippa ApS flytter fra Vemmelev til København Ø. René Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. september 2022Overskudd på DKK 1,0 mio.PE Company A/SPE Company A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. René Larsen eier 45% av virksomheten.Se mere
6. desember 2021Overskudd på DKK 382.884 Filippa ApSFilippa ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. René Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2021Overskudd på DKK 880.537 PE Company A/SPE Company A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. René Larsen eier 45% av virksomheten.Se mere
30. november 2020Overskudd på DKK 109.698 Filippa ApSFilippa ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. René Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 2020Overskudd på DKK 305.626 PE Company A/SPE Company A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. René Larsen eier 45% av virksomheten.Se mere
2. desember 2019Overskudd på DKK 51.935 Filippa ApSFilippa ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. René Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 2019Overskudd på DKK 237.796 PE Company A/SPE Company A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. René Larsen eier 45% av virksomheten.Se mere
22. november 2019Ny selskapsform AktieselskabPE Company A/SPE Company ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til PE Company A/S. René Larsen eier 45% av virksomheten.Se mere
30. august 2019AdresseendringPE Company ApSPE Company ApS flytter til ny adresse i Slagelse. René Larsen eier 45% av virksomheten.Se mere
19. juli 2019Erstatning i styretPE Company ApS3 endringer i styret for PE Company ApS. René Larsen eier 45% av virksomheten.Se mere
18. juli 2019Endring i eierkretsenPE Company ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av PE Company ApS. René Larsen eier fortsat 45% av virksomheten.Se mere
19. februar 2019Overskudd på DKK 61.052 Filippa ApSFilippa ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. desember 2017 til 30. juni 2018. René Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. februar 2019Ny status NORMALFilippa ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. René Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2018René Larsen blir med i ledelsenFilippa ApSRené Larsen blir med i ledelsen for Filippa ApS.Se mere