28. juniOverskudd på DKK 18 mio.KP Components A/SKP Components A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. René Lynge er medlem av styret.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 171 mio.KP Components Group A/SKP Components Group A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. René Lynge er medlem av styret.Se mere
27. juniUnderskudd på DKK 171 mio.KP GROUP HOLDING ApSKP GROUP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. René Lynge er medlem av styret.Se mere
7. juniRené Lynge blir med i styretKP GROUP HOLDING ApSRené Lynge blir med i styret for KP GROUP HOLDING ApS.Se mere
7. juniRené Lynge blir med i styretKP Components A/SRené Lynge blir med i styret for KP Components A/S.Se mere
7. juniRené Lynge blir med i styretKP Components Group A/SRené Lynge blir med i styret for KP Components Group A/S.Se mere
5. juniStiftelseLL Invest Esbjerg ApSLL Invest Esbjerg ApS stiftes i bransjen finansielle holdingselskaber. René Lynge er medlem af ledelsen.Se mere
23. maiUnderskudd på DKK 660.056 Concens A/SConcens A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. René Lynge er medlem af ledelsen.Se mere
23. aprilErik Bank Lauridsen forlater styretConcens A/SErik Bank Lauridsen forlater styret for Concens A/S etter en periode på 2 år. René Lynge er medlem af ledelsen.Se mere
13. februar · erhvervslivesbjerg.dkOverskuddet næsten væk: Indtjeningen skrumpede hos Poly Invest ApS i EsbjergFirmaet ledes af direktør René Lynge. Les artikkel
13. februarOverskudd på DKK 490.374 Poly Invest ApSPoly Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. René Lynge er medlem af ledelsen.Se mere
6. januarStiftelseMicroaware ApSMicroaware ApS stiftes i bransjen fremstilling af elektroniske komponenter og plader. René Lynge eier 50% av virksomheten.Se mere
20. mars 2023 · Erhvervplus.dkIkke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Esbjerg N-virksomheden Concens A/SVirksomheden ledes af direktør René Lynge. Les artikkel
20. mars 2023Overskudd på DKK 1,0 mio.Concens A/SConcens A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. René Lynge er medlem af ledelsen.Se mere
9. februar 2023Nytt navn: Poly Invest ApSRENÉ LYNGE HOLDING ApSRENÉ LYNGE HOLDING ApS skifter navn til Poly Invest ApS. René Lynge er medlem af ledelsen.Se mere
16. januar 2023Overskudd på DKK 14 mio.RENÉ LYNGE HOLDING ApSRENÉ LYNGE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. René Lynge er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2022Underskudd på DKK 9.394 RENÉ LYNGE HOLDING ApSRENÉ LYNGE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. René Lynge er medlem af ledelsen.Se mere
13. april 2022Overskudd på DKK 1,6 mio.Concens A/SConcens A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. René Lynge er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2022 · Electronic SupplyTysk familiekoncern overtager dansk aktuatorproducentBank Lauridsen Holding, administrerende direktør René Lynge, Concens, managing director og ejer Edgar Hahn-Bansbach samt director Christoph Schenker, Bansbach, Easyline GmbH. Les artikkel