24. juniOverskudd på DKK 197.825 René Pedersen Holdings ApSRené Pedersen Holdings ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. René Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
24. juniOverskudd på DKK 484.377 Valodata ApSValodata ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. René Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar · erhvervslivaarhus.dkFriske tal: Holdingselskab i Aarhus C ude med nye talFirmaet ledes af direktør René Pedersen. Les artikkel
16. februarOverskudd på DKK 4.366 DBDit ApSDBDit ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. René Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2023Underskudd på DKK 408.490 René Pedersen Holdings ApSRené Pedersen Holdings ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. René Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2023Overskudd på DKK 71.548 Valodata ApSValodata ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. René Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
12. april 2023Underskudd på DKK 24.073 DBDit ApSDBDit ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. november 2021 til 30. september 2022. René Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2022Underskudd på DKK 132.538 René Pedersen Holdings ApSRené Pedersen Holdings ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. René Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2022Underskudd på DKK 108.186 Valodata ApSValodata ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. René Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
12. november 2021StiftelseDBDit ApSDBDit ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. René Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
19. april 2021Underskudd på DKK 117.048 Valodata ApSValodata ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. juni 2020 til 31. desember 2020. René Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. april 2021Overskudd på DKK 968.656 René Pedersen Holdings ApSRené Pedersen Holdings ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. René Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2020Esben Duedahl blir med i styretSOLITWORK A/SEsben Duedahl erstatter René Pedersen i styret for SOLITWORK A/S etter en periode på 5 år.Se mere
13. juni 2020StiftelseValodata ApSValodata ApS stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. René Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
12. mars 2020Overskudd på DKK 494.869 René Pedersen Holdings ApSRené Pedersen Holdings ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. René Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mars 2020Overskudd på DKK 5,1 mio.SOLITWORK A/SSOLITWORK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. René Pedersen er medlem av styret.Se mere
28. februar 2020Lasse Rolighed Albertsen blir med i styretSOLITWORK A/SLasse Rolighed Albertsen erstatter Helle Marianne Ancker Bjerre i styret for SOLITWORK A/S etter en periode på 7 måneder. René Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. november 2019Endring i eierkretsenSOLITWORK A/SEsben Duedahl øker sitt reelle eierskap av SOLITWORK A/S. René Pedersen er medlem av styret.Se mere
30. september 2019Helle Marianne Ancker Bjerre forlater ledelsenSOLITWORK A/SHelle Marianne Ancker Bjerre forlater ledelsen for SOLITWORK A/S etter en periode på 4 år. René Pedersen er medlem av styret.Se mere
1. august 2019Helle Marianne Ancker Bjerre blir med i styretSOLITWORK A/SHelle Marianne Ancker Bjerre blir med i styret for SOLITWORK A/S. René Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere