ERLING ANDERSEN. SNEDKER- & TØMRERFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. René Roager Severin er medlem af ledelsen.
ERLING ANDERSEN. SNEDKER- & TØMRERFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. René Roager Severin er medlem af ledelsen.
Hanne Roager Severin erstatter Erling Andersen i styret for ERLING ANDERSEN. SNEDKER- & TØMRERFORRETNING A/S etter en periode på 46 år. René Roager Severin er medlem af ledelsen.
ERLING ANDERSEN. SNEDKER- & TØMRERFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. René Roager Severin er medlem af ledelsen.
ERLING ANDERSEN. SNEDKER- & TØMRERFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. René Roager Severin er medlem af ledelsen.
ERLING ANDERSEN. SNEDKER- & TØMRERFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. René Roager Severin er medlem af ledelsen.
ERLING ANDERSEN. SNEDKER- & TØMRERFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. René Roager Severin er medlem af ledelsen.
ERLING ANDERSEN. SNEDKER- & TØMRERFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. René Roager Severin er medlem af ledelsen.
ERLING ANDERSEN. SNEDKER- & TØMRERFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. René Roager Severin er medlem af ledelsen.
Lena Severin erstatter Lotte Andersen Severin i styret for ERLING ANDERSEN. SNEDKER- & TØMRERFORRETNING A/S etter en periode på 9 år. René Roager Severin er medlem af ledelsen.