8. mai 1989Ny status OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATIONRESTAURATIONSANPARTSSELSKABET AF 27.09.1974Tidligere status: Under frivillig likvidation.
2. mai 1988Flere forlater styretRESTAURATIONSANPARTSSELSKABET AF 27.09.19743 medlemmer forlater styret for RESTAURATIONSANPARTSSELSKABET AF 27.09.1974.Hasse Harry LarsenForlater etter en periode på 14 årJørgen LoumannForlater etter en periode på 14 årMarijanne Siff LarsenForlater etter en periode på 14 år
2. mai 1988Flere forlater ledelsenRESTAURATIONSANPARTSSELSKABET AF 27.09.19742 personer forlater ledelsen for RESTAURATIONSANPARTSSELSKABET AF 27.09.1974.Hasse Harry LarsenForlater etter en periode på 14 årJørgen LoumannForlater etter en periode på 14 år
1. april 1988Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONRESTAURATIONSANPARTSSELSKABET AF 27.09.1974Tidligere status: Normal.
27. september 1974StiftelseRESTAURATIONSANPARTSSELSKABET AF 27.09.1974RESTAURATIONSANPARTSSELSKABET AF 27.09.1974 stiftes i 1974.AdresseSelsmosevej 22630 TaastrupPersonerHasse Harry LarsenDirektør, styremedlemJørgen LoumannDirektør, styremedlemMarijanne Siff LarsenStyremedlem