29. mai 2017 · i dagBestyrelses- og lederrokaderBrammer A/S Paul van der Rest er trådt ind i bestyrelsen hos Brammer A/S, imens tidligere formand Richard Huxley er udtrådt (kilde: Les artikkel
24. mai 2017 · Metal Supply DenmarkNyt fra bestyrelser og direktioner - del 1Brammer A/S Paul van der Rest er trådt ind i bestyrelsen hos Brammer A/S, imens tidligere formand Richard Huxley er udtrådt (kilde: Les artikkel
15. mai 2017Paul van der Rest blir med i styretBRAMMER A/SPaul van der Rest erstatter Richard Huxley i styret for BRAMMER A/S etter en periode på 2 år.Se mere
25. mai 2016Underskudd på DKK 469.525 BRAMMER A/SBRAMMER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Richard Huxley er styreleder.Se mere
26. oktober 2015 · i dagBestyrelses- og ledelsesrokader i ugenBrammer A/S Richard Huxley, Storbritannien, er indtrådt som bestyrelseformand hos Brammer A/S i stedet for Ole Jacob Myre (kilde: Les artikkel
23. oktober 2015 · Metal Supply DenmarkNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgangeBrammer A/S Richard Huxley, Storbritannien, er indtrådt som bestyrelseformand hos Brammer A/S i stedet for Ole Jacob Myre (kilde: Les artikkel
15. juni 2015Richard Huxley blir ny styrelederBRAMMER A/SRichard Huxley erstatter Ole Jacob Myre som styreleder hos BRAMMER A/S etter en periode på 1 år.Se mere