EJENDOMSAKTIESELSKABET VESTRE PARADIS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Richard Svend Erik Kolvig-Raun er medlem av styret.
EJENDOMSAKTIESELSKABET VESTRE PARADIS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Richard Svend Erik Kolvig-Raun er medlem av styret.
EJENDOMSAKTIESELSKABET VESTRE PARADIS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Richard Svend Erik Kolvig-Raun er medlem av styret.