1. juliRickey Volmer Lindberg forlater ledelsenVinther Lindberg Holding ApSRickey Volmer Lindberg forlater ledelsen for Vinther Lindberg Holding ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. juliRickey Volmer Lindberg forlater ledelsenGood Sodas ApSRickey Volmer Lindberg forlater ledelsen for Good Sodas ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. juliEndring i eierkretsenGood Sodas ApSRickey Volmer Lindberg reduserer sitt reelle eierskap av Good Sodas ApS.Se mere
1. juliEndring i eierkretsenVinther Lindberg Holding ApSRickey Volmer Lindberg reduserer sitt reelle eierskap av Vinther Lindberg Holding ApS.Se mere
25. juniUnderskudd på DKK 123.169 Likewise ApSLikewise ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rickey Volmer Lindberg er medlem af ledelsen.Se mere
25. juniOverskudd på DKK 19.070 Vinther Lindberg Holding ApSVinther Lindberg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rickey Volmer Lindberg er medlem af ledelsen.Se mere
25. juniUnderskudd på DKK 307.982 Lindberg Invest ApSLindberg Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rickey Volmer Lindberg er medlem af ledelsen.Se mere
21. juniUnderskudd på DKK 72.029 Good Sodas ApSGood Sodas ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rickey Volmer Lindberg er medlem af ledelsen.Se mere
22. aprilAdresseendringLikewise ApSLikewise ApS flytter fra Aarhus C til Højbjerg. Rickey Volmer Lindberg er medlem af ledelsen.Se mere
22. aprilAdresseendringLindberg Invest ApSLindberg Invest ApS flytter fra Aarhus C til Højbjerg. Rickey Volmer Lindberg er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2023Underskudd på DKK 27.366 Likewise ApSLikewise ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. mars 2022 til 31. desember 2022. Rickey Volmer Lindberg er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2023Underskudd på DKK 320.315 Lindberg Invest ApSLindberg Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rickey Volmer Lindberg er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Underskudd på DKK 9 Vinther Lindberg Holding ApSVinther Lindberg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. mai 2022 til 31. desember 2022. Rickey Volmer Lindberg er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Underskudd på DKK 98.901 Good Sodas ApSGood Sodas ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. mai 2022 til 31. desember 2022. Rickey Volmer Lindberg er medlem af ledelsen.Se mere
12. februar 2023Nytt navn: Good Sodas ApSCulture Sodas ApSCulture Sodas ApS skifter navn til Good Sodas ApS. Rickey Volmer Lindberg er medlem af ledelsen.Se mere
5. september 2022AdresseendringCulture Sodas ApSCulture Sodas ApS flytter fra Aarhus C til Aarhus N. Rickey Volmer Lindberg er medlem af ledelsen.Se mere
5. september 2022Nytt navn: Culture Sodas ApSCulture Cola ApSCulture Cola ApS skifter navn til Culture Sodas ApS. Rickey Volmer Lindberg er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2022 · Vores-AarhusNye virksomheder i Aarhus i sidste månedCulture Cola ApS , Lars Kruses Gade 10, 1., 8000 Aarhus C Culture Cola ApS tilhører branchen Fremstilling af læskedrikke: fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske og er ejet samt ledet af Rickey Volmer Lindberg og Peter Bøgh Kielstrup Vinther. Les artikkel
30. mai 2022StiftelseCulture Cola ApSCulture Cola ApS stiftes i bransjen fremstilling af læskedrikke: fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske. Rickey Volmer Lindberg er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2022StiftelseVinther Lindberg Holding ApSVinther Lindberg Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Rickey Volmer Lindberg er medlem af ledelsen.Se mere